Angel Luis Alcubilla Navas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Angel Luis Alcubilla Navas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Angel Luis Alcubilla Navas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Angel Luis Alcubilla Navas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Angel Luis Alcubilla Navas se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Palencia. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Ejecucion, Completa o No, Por Cuenta Propia o de Terceros, de Obra de Cualquier Clase, y en General, Las de Edificacion Urbana, Urbanizacion de Terrenos y Similares, y la Realizacion de Trabajos de Reparacion, Mejora Etc.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/05/2022, en el Registro Mercantil de Palencia, Boletín 89, Referencia 211504. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 04/05/2022, Tomo 245, Folio 10, Sección 8, Hoja 2630, Inscripción N. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 12/01/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 27 años, 3 meses y 2 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Angel Luis Alcubilla Navas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Angel Luis Alcubilla Navas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Angel Luis Alcubilla Navas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Angel Luis Alcubilla Navas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Angel Luis Alcubilla Navas |
La información de Angel Luis Alcubilla Navas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Angel Luis Alcubilla Navas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Angel Luis Alcubilla Navas
Resumen de actos BORME publicados
- 04/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Luis Alcubilla Navas:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 04/05/2022.
Tomo: 245, Folio: 10, Sección: 8, Hoja Registral: 2630, Inscripción: N
Publicado
el 11/05/2022 en PALENCIA. Boletín: 89 , Referencia: 211504.
- 04/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Luis Alcubilla Navas:
Otros Conceptos
Inscrito el 04/05/2022.
Tomo: 245, Folio: 10, Sección: 8, Hoja Registral: 2630, Inscripción: N
Publicado
el 11/05/2022 en PALENCIA. Boletín: 89 , Referencia: 211504.
- 29/04/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Luis Alcubilla Navas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 29/04/2022.
Publicado
el 29/04/2022 en PALENCIA., Referencia: 2087871.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Angel Luis Alcubilla Navas - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA EJECUCION, COMPLETA O NO, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE OBRA DE CUALQUIER CLASE, Y EN GENERAL, LAS DE EDIFICACION URBANA, URBANIZACION DE TERRENOS Y SIMILARES, Y LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION, MEJORA ETC.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Angel Luis Alcubilla Navas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Angel Luis Alcubilla Navas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Angel Luis Alcubilla Navas
Sectores
| 2003
(2)
| 2008
(1)
|
Total
(3)
|
ADMINISTRACION PUBLICA |
0
| 1 | 1 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
FABRICACION Y ALQUILER MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPOS DE PRECISION | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Angel Luis Alcubilla Navas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Angel Luis Alcubilla Navas Además, conozca si Angel Luis Alcubilla Navas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Angel Luis Alcubilla Navas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí