Francisco Javier Cayuela Canovas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Cayuela Canovas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Cayuela Canovas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Cayuela Canovas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Cayuela Canovas se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos, actividad SIC Metales y objeto social A. la Compraventa al Por Mayor y al Detalle de Hierro, Alumnio y Acero; B.la Construccion, Adquisicion y Enajenacion Por Cualquier Titulo de Bienes Inmuebles. la Compra y Venta de Vehiculos Automoviles Usados. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 21/03/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 55, Referencia 123627. Este cambio ha sido Reelecciones, inscrito el 14/03/2022, Tomo 24375, Folio 41, Sección 8, Hoja 67970, Inscripción 18. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 03/10/2015. El tiempo máximo que Francisco Javier Cayuela Canovas ha permanecido en un cargo es 34 años, 3 meses y 20 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años y 13 dias. Además, se han publicado hasta 13 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Javier Cayuela Canovas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Cayuela Canovas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Cayuela Canovas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Cayuela Canovas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Cayuela Canovas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Cayuela Canovas |
La información de Francisco Javier Cayuela Canovas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Cayuela Canovas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Cayuela Canovas
Resumen de actos BORME publicados
- 20/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Cayuela Canovas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/07/2022.
Publicado
el 20/07/2022 en MADRID., Referencia: 2027129.
- 14/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Cayuela Canovas:
Reelecciones
Inscrito el 14/03/2022.
Tomo: 24375, Folio: 41, Sección: 8, Hoja Registral: 67970, Inscripción: 18
Publicado
el 21/03/2022 en MADRID. Boletín: 55 , Referencia: 123627.
- 21/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Cayuela Canovas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 21/06/2019.
Publicado
el 21/06/2019 en MADRID., Referencia: 1267910.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Cayuela Canovas - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
Metales
- Objeto social:
- LA ADQUISICION. TENENCIA, ENAJENACION, PROMOCION, ADMINISTRACION, URBANIZACION, PARCELACION DE TERRENOS Y ACTIVIDADES RELATIVA A LA ORDENACION Y USO DEL SUELO, Y OTROS
A. LA COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE HIERRO, ALUMNIO Y ACERO; B.LA CONSTRUCCION, ADQUISICION Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO DE BIENES INMUEBLES. LA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS AUTOMOVILES USADOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Cayuela Canovas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Cayuela Canovas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Javier Cayuela Canovas
Sectores
| 2010
(2)
| 2011
(1)
|
Total
(3)
|
ABOGADOS | 2 | 1 | 3 |
Usuarios que consultaron Francisco Javier Cayuela Canovas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Javier Cayuela Canovas Además, conozca si Francisco Javier Cayuela Canovas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Cayuela Canovas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí