Francisco Javier Lumbreras Bustillo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Lumbreras Bustillo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Lumbreras Bustillo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Lumbreras Bustillo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Lumbreras Bustillo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/03/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 46, Referencia 113000. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 27/02/2024, Tomo 39319, Folio 70, Sección 8, Hoja 698294, Inscripción 1/M. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 24/06/2024. El tiempo máximo que Francisco Javier Lumbreras Bustillo ha permanecido en un cargo es 30 años y 5 meses, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 meses y 13 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Javier Lumbreras Bustillo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Lumbreras Bustillo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Lumbreras Bustillo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Lumbreras Bustillo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Lumbreras Bustillo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Lumbreras Bustillo |
La información de Francisco Javier Lumbreras Bustillo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Lumbreras Bustillo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Lumbreras Bustillo
Resumen de actos BORME publicados
- 27/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Lumbreras Bustillo:
Otros Conceptos
Inscrito el 27/02/2024.
Tomo: 39319, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 698294, Inscripción: 1/M
Publicado
el 05/03/2024 en MADRID. Boletín: 46 , Referencia: 113000.
- 27/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Lumbreras Bustillo:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 27/07/2022.
Publicado
el 27/07/2022 en MADRID., Referencia: 2278262.
- 15/06/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Lumbreras Bustillo:
Cambio de Objeto Social
Inscrito el 15/06/2020.
Tomo: 39319, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 698294, Inscripción: 5
Publicado
el 22/06/2020 en MADRID. Boletín: 118 , Referencia: 189451.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Lumbreras Bustillo - Cnae:
- Agentes de la propiedad inmobiliaria
- Sic:
- Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
- Objeto social:
- LA COMPRA, VENTA, CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION, EXPLOTACION Y ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, LA COMPRA, VENTA, DISFRUTE ADMINISTRACION ENAJENACION Y COMERCIALIZACION DE VALARES MOBILIARIOS ETC..
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Lumbreras Bustillo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Lumbreras Bustillo.
Usuarios que consultaron Francisco Javier Lumbreras Bustillo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Javier Lumbreras Bustillo Además, conozca si Francisco Javier Lumbreras Bustillo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Lumbreras Bustillo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí