Ignacio Santos Rodriguez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ignacio Santos Rodriguez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ignacio Santos Rodriguez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ignacio Santos Rodriguez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ignacio Santos Rodriguez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador mancomunado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles, actividad SIC AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALZADAS Y PISTAS y objeto social Contratacion Gestion Proyeccion Construccion y Ejecucion de Toda Clase de Obra Publica o Privada. Gestion Administracion Adquisicion Promocion Enajenacion Arrendamiento no Financiero. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/07/2008, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 141, Referencia 216611. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 24/07/2008. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 22/12/2019. El tiempo máximo que Ignacio Santos Rodriguez ha permanecido en un cargo es 31 años, 8 meses y 23 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año y 15 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Ignacio Santos Rodriguez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ignacio Santos Rodriguez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ignacio Santos Rodriguez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ignacio Santos Rodriguez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ignacio Santos Rodriguez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ignacio Santos Rodriguez |
La información de Ignacio Santos Rodriguez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ignacio Santos Rodriguez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ignacio Santos Rodriguez
Resumen de actos BORME publicados
- 30/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Ignacio Santos Rodriguez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 30/03/2022.
Publicado
el 30/03/2022 en LEON., Referencia: 2176396.
- 24/07/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Ignacio Santos Rodriguez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 24/07/2008.
Publicado
el 24/07/2008 en MADRID. Boletín: 141 , Referencia: 216611.
Ejercicio 2006
presentado
en Julio del 2008
- 23/07/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Ignacio Santos Rodriguez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 23/07/2008.
Publicado
el 23/07/2008 en MADRID. Boletín: 140 , Referencia: 214383.
Ejercicio 2005
presentado
en Julio del 2008
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ignacio Santos Rodriguez - Cnae:
- Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados
- Sic:
- AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALZADAS Y PISTAS
SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC
- Objeto social:
- CONTRATACION GESTION PROYECCION CONSTRUCCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRA PUBLICA O PRIVADA. GESTION ADMINISTRACION ADQUISICION PROMOCION ENAJENACION ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ignacio Santos Rodriguez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ignacio Santos Rodriguez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Ignacio Santos Rodriguez
Sectores
| 2017
(2)
| 2018
(1)
|
Total
(3)
|
ADMINISTRACION PUBLICA |
0
| 1 | 1 |
OTROS SECTORES | 1 |
0
| 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Ignacio Santos Rodriguez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Ignacio Santos Rodriguez Además, conozca si Ignacio Santos Rodriguez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ignacio Santos Rodriguez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí