Joaquin Teruel Aragones
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Joaquin Teruel Aragones, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Joaquin Teruel Aragones. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Joaquin Teruel Aragones ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Joaquin Teruel Aragones se han publicado, entre otros, el cargo de administrador en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social El Negocio y la Promocion Inmobiliaria, la Compraventa y la Explotacion de Toda Clase de Bienes Inmuebles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/11/2015, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1094064. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 11/11/2015. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/01/2019. El tiempo máximo que Joaquin Teruel Aragones ha permanecido en un cargo es 26 años, 1 mes y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 9 meses y 10 dias. Además, se han publicado hasta 12 cargos en otras empresas bajo el nombre Joaquin Teruel Aragones.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Joaquin Teruel Aragones.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Joaquin Teruel Aragones (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Joaquin Teruel Aragones?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Joaquin Teruel Aragones |
Tendrá la información más actualizada sobre
Joaquin Teruel Aragones |
La información de Joaquin Teruel Aragones contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Joaquin Teruel Aragones.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Joaquin Teruel Aragones
Resumen de actos BORME publicados
- 11/11/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Joaquin Teruel Aragones:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/11/2015.
Publicado
el 11/11/2015 en BARCELONA., Referencia: 1094064.
- 21/08/1998
Acto inscrito por empresa relacionada con Joaquin Teruel Aragones:
Constitución
Inscrito el 21/08/1998.
Tomo: 30945, Folio: 9, Sección: 8, Hoja Registral: 181658, Inscripción: 1
Publicado
el 11/09/1998 en BARCELONA. Boletín: 175 , Referencia: 354938.
- 21/08/1998
Acto inscrito por empresa relacionada con Joaquin Teruel Aragones:
Nombramientos
Inscrito el 21/08/1998.
Tomo: 30945, Folio: 9, Sección: 8, Hoja Registral: 181658, Inscripción: 1
Publicado
el 11/09/1998 en BARCELONA. Boletín: 175 , Referencia: 354938.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Joaquin Teruel Aragones - Cnae:
- Comercio al por mayor no especializado
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
- Sic:
- MERCANCIAS VARIAS NO PERECEDERAS SC
PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
- Objeto social:
- VENTA DE ARTICULOS DE JUGUETERIA,OBJETOS DE PLAYA,OBJETOS DE DEPORTE,MATERIAL ESCOLAR,ARTICULOS INFANTILES,BICICLETAS Y COCHECILLOS DE NIÑO,DISFRACES,ARTICULOS FESTIVOS Y DE CARNAVAL.
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE JUGUETES, ARTÍCULOS AIRE LIBRE, PUERICULTURA, PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE REGALO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Joaquin Teruel Aragones, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Joaquin Teruel Aragones.
Sectores que han consultado al ejecutivo Joaquin Teruel Aragones
Sectores
| 2005
(1)
| 2007
(1)
|
Total
(2)
|
INFORMES COMERCIALES |
0
| 1 | 1 |
MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Joaquin Teruel Aragones también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Joaquin Teruel Aragones Además, conozca si Joaquin Teruel Aragones tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Joaquin Teruel Aragones.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí