Jose Antonio Martinez Lage Soler
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Jose Antonio Martinez Lage Soler, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Jose Antonio Martinez Lage Soler. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Jose Antonio Martinez Lage Soler ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Jose Antonio Martinez Lage Soler se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Sevilla. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/02/2024, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 26, Referencia 63543. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 29/01/2024, Tomo 7221, Folio 74, Sección 8, Hoja 134623, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 16/10/2022. El tiempo máximo que Jose Antonio Martinez Lage Soler ha permanecido en un cargo es 16 años, 8 meses y 17 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 2 meses y 30 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Jose Antonio Martinez Lage Soler.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Jose Antonio Martinez Lage Soler.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Jose Antonio Martinez Lage Soler (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Jose Antonio Martinez Lage Soler?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Jose Antonio Martinez Lage Soler |
Tendrá la información más actualizada sobre
Jose Antonio Martinez Lage Soler |
La información de Jose Antonio Martinez Lage Soler contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Jose Antonio Martinez Lage Soler.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Jose Antonio Martinez Lage Soler
Resumen de actos BORME publicados
- 28/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Martinez Lage Soler:
Nombramientos
Inscrito el 28/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 122587, Inscripción: 9
Publicado
el 05/07/2024 en SEVILLA. Boletín: 129 , Referencia: 303533.
- 28/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Martinez Lage Soler:
Ampliación de Capital
Inscrito el 28/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 122587, Inscripción: 9
Publicado
el 05/07/2024 en SEVILLA. Boletín: 129 , Referencia: 303533.
- 28/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Jose Antonio Martinez Lage Soler:
Modificaciones estatutarias
Inscrito el 28/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 122587, Inscripción: 9
Publicado
el 05/07/2024 en SEVILLA. Boletín: 129 , Referencia: 303533.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Jose Antonio Martinez Lage Soler - Cnae:
- Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
- Sic:
- Financieras en general
EQUIPOS Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS
- Objeto social:
- LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACION EN LOS AMBITOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, GESTION ADMINISTRATIVA, IDIOMAS, INFORMÁTICA, OFIMÁTICA, PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, USO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. LA FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE CUALQUIER TIPO Y
LA FABRICACION, COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO, CABLES DE TODO TIPO INFORMATICA Y MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES.-. LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO : LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO; CABLES DE TODO TIPO; INFORMÁTICA Y MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES. LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIAL DE ENTIDADES Y DE TODO TIPO. EL ALQUILER, CESIÓN Y EXPLOTACIÓN
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Jose Antonio Martinez Lage Soler, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Jose Antonio Martinez Lage Soler.
Sectores que han consultado al ejecutivo Jose Antonio Martinez Lage Soler
Sectores
| 2005
(1)
| 2011
(1)
|
Total
(2)
|
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS |
0
| 1 | 1 |
PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Jose Antonio Martinez Lage Soler también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Jose Antonio Martinez Lage Soler Además, conozca si Jose Antonio Martinez Lage Soler tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Jose Antonio Martinez Lage Soler.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí