Juan Vicente Gorrita Bou
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Juan Vicente Gorrita Bou, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Juan Vicente Gorrita Bou. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Juan Vicente Gorrita Bou ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Juan Vicente Gorrita Bou se ha publicado el cargo de administrador en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social Promocion Construccion Venta o Explotacion en Alquiler de Toda Clase de Edificios Destinados a Viviendas.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/03/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 1776380. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 25/03/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 29/09/2020. El tiempo de permanencia en un cargo es de 33 años, 7 meses y 11 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Juan Vicente Gorrita Bou.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Juan Vicente Gorrita Bou (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Juan Vicente Gorrita Bou?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Juan Vicente Gorrita Bou |
Tendrá la información más actualizada sobre
Juan Vicente Gorrita Bou |
La información de Juan Vicente Gorrita Bou contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Juan Vicente Gorrita Bou.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Juan Vicente Gorrita Bou
Resumen de actos BORME publicados
- 25/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Vicente Gorrita Bou:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 25/03/2022.
Publicado
el 25/03/2022 en VALENCIA., Referencia: 1776380.
- 17/09/2004
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Vicente Gorrita Bou:
Crédito Incobrable
Inscrito el 17/09/2004.
Tomo: 2984, Libro: 300, Folio: 119, Sección: 8, Hoja Registral: 4355, Inscripción: 1/M
Publicado
el 30/09/2004 en VALENCIA. Boletín: 190 , Referencia: 418718.
- 05/11/2002
Acto inscrito por empresa relacionada con Juan Vicente Gorrita Bou:
Crédito Incobrable
Inscrito el 05/11/2002.
Tomo: 2984, Libro: 300, Folio: 119, Sección: 8, Hoja Registral: 4355, Inscripción: 1/K
Publicado
el 21/11/2002 en VALENCIA. Boletín: 223 , Referencia: 469050.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Juan Vicente Gorrita Bou - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- PROMOCION CONSTRUCCION VENTA O EXPLOTACION EN ALQUILER DE TODA CLASE DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Juan Vicente Gorrita Bou, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Juan Vicente Gorrita Bou.
Sectores que han consultado al ejecutivo Juan Vicente Gorrita Bou
Sectores
| 2006
(1)
|
Total
(1)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Juan Vicente Gorrita Bou también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Juan Vicente Gorrita Bou Además, conozca si Juan Vicente Gorrita Bou tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Juan Vicente Gorrita Bou.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí