Luis Miguel Porris Martin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Luis Miguel Porris Martin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Luis Miguel Porris Martin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Luis Miguel Porris Martin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Luis Miguel Porris Martin se han publicado, entre otros, el cargo de gerente. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo, actividad SIC Servicios relacionados con la distribución de películas y objeto social Importacion Comercializacion y Alquiler de Peliculas Cinematograficas en Todos lo Formatos y Medidas Para Ser Exhibidas en Funciones Publicas o Privadas Emitidas Por Television Cable Satelite o Video Comunitario y Etc.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 27/06/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 2018577. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 27/06/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 17/06/2018. El tiempo máximo que Luis Miguel Porris Martin ha permanecido en un cargo es 34 años, 5 meses y 1 dia. Además, se han publicado hasta 6 cargos en otras empresas bajo el nombre Luis Miguel Porris Martin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Luis Miguel Porris Martin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Luis Miguel Porris Martin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Luis Miguel Porris Martin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Luis Miguel Porris Martin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Luis Miguel Porris Martin |
La información de Luis Miguel Porris Martin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Luis Miguel Porris Martin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Luis Miguel Porris Martin
Resumen de actos BORME publicados
- 27/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Miguel Porris Martin:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 27/06/2022.
Publicado
el 27/06/2022 en MADRID., Referencia: 2018577.
- 09/10/1995
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Miguel Porris Martin:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 09/10/1995.
Publicado
el 09/10/1995 en MADRID. Boletín: 193 , Referencia: 298165.
Ejercicio 1994
presentado
en Septiembre del 1995
- 03/11/1994
Acto inscrito por empresa relacionada con Luis Miguel Porris Martin:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 03/11/1994.
Tomo: 61, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 1215, Inscripción: 2
Publicado
el 16/11/1994 en MADRID. Boletín: 218 , Referencia: 290489.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Luis Miguel Porris Martin - Cnae:
- Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo
Otra intermediación monetaria
- Sic:
- Servicios relacionados con la distribución de películas
Financieras en general
- Objeto social:
- IMPORTACION COMERCIALIZACION Y ALQUILER DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS EN TODOS LO FORMATOS Y MEDIDAS PARA SER EXHIBIDAS EN FUNCIONES PUBLICAS O PRIVADAS EMITIDAS POR TELEVISION CABLE SATELITE O VIDEO COMUNITARIO Y ETC.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Luis Miguel Porris Martin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Luis Miguel Porris Martin.
Sectores que han consultado al ejecutivo Luis Miguel Porris Martin
Sectores
| 2014
(2)
| 2018
(1)
|
Total
(3)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 | 2 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Luis Miguel Porris Martin también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Luis Miguel Porris Martin Además, conozca si Luis Miguel Porris Martin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Luis Miguel Porris Martin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí