Manuel Osuna Gutierrez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Manuel Osuna Gutierrez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Manuel Osuna Gutierrez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Manuel Osuna Gutierrez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Manuel Osuna Gutierrez se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otra educación n.c.o.p., actividad SIC Escuelas y servicios educativos sc y objeto social Consultoria de Recursos Humanos, Seleccion de Personal y Formacion de Personal.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/03/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 50, Referencia 122329. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 04/03/2024, Tomo 30104, Folio 99, Sección 8, Hoja 164752, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 16/08/2024. El tiempo máximo que Manuel Osuna Gutierrez ha permanecido en un cargo es 23 años, 4 meses y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 2 meses y 4 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Manuel Osuna Gutierrez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Manuel Osuna Gutierrez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Manuel Osuna Gutierrez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Manuel Osuna Gutierrez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Manuel Osuna Gutierrez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Manuel Osuna Gutierrez |
La información de Manuel Osuna Gutierrez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Manuel Osuna Gutierrez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Manuel Osuna Gutierrez
Resumen de actos BORME publicados
- 04/03/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Osuna Gutierrez:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 04/03/2024.
Tomo: 30104, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 164752, Inscripción: 5
Publicado
el 11/03/2024 en BARCELONA. Boletín: 50 , Referencia: 122329.
- 11/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Osuna Gutierrez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/07/2022.
Publicado
el 11/07/2022 en MADRID., Referencia: 2112469.
- 21/07/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Manuel Osuna Gutierrez:
Nombramientos
Inscrito el 21/07/2021.
Tomo: 30104, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 164752, Inscripción: 4
Publicado
el 29/07/2021 en BARCELONA. Boletín: 144 , Referencia: 360247.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Manuel Osuna Gutierrez - Cnae:
- Otra educación n.c.o.p.
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- Sic:
- Escuelas y servicios educativos sc
MAQUINARIA COMERCIAL Y COMPUTADORAS
- Objeto social:
- CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS, SELECCION DE PERSONAL Y FORMACION DE PERSONAL.
ANALISIS, PROGRAMACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AFINES, ASESORAMIENTO EN MATERIA INFORMATICA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Manuel Osuna Gutierrez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Manuel Osuna Gutierrez.
Usuarios que consultaron Manuel Osuna Gutierrez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Manuel Osuna Gutierrez Además, conozca si Manuel Osuna Gutierrez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Manuel Osuna Gutierrez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí