Marcos Martin Merlo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Marcos Martin Merlo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Marcos Martin Merlo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Marcos Martin Merlo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Marcos Martin Merlo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otros productos alimenticios, actividad SIC Preparados alimenticios sc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 26/05/2015, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 97, Referencia 212834. Este cambio ha sido Reelecciones, inscrito el 19/05/2015, Tomo 4858, Folio 120, Sección 8, Hoja 79786, Inscripción 7. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 19/10/2022. El tiempo máximo que Marcos Martin Merlo ha permanecido en un cargo es 32 años, 10 meses y 17 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 dia. Además, se han publicado hasta 36 cargos en otras empresas bajo el nombre Marcos Martin Merlo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Marcos Martin Merlo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Marcos Martin Merlo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Marcos Martin Merlo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Marcos Martin Merlo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Marcos Martin Merlo |
La información de Marcos Martin Merlo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Marcos Martin Merlo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Marcos Martin Merlo
Resumen de actos BORME publicados
- 10/02/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Martin Merlo:
Declaración de unipersonalidad
Inscrito el 10/02/2023.
Tomo: 42583, Folio: 29, Sección: 8, Hoja Registral: 28155, Inscripción: 29
Publicado
el 17/02/2023 en MADRID. Boletín: 34 , Referencia: 85890.
- 10/02/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Martin Merlo:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 10/02/2023.
Tomo: 42583, Folio: 29, Sección: 8, Hoja Registral: 28155, Inscripción: 29
Publicado
el 17/02/2023 en MADRID. Boletín: 34 , Referencia: 85890.
- 10/02/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Martin Merlo:
Nombramientos
Inscrito el 10/02/2023.
Tomo: 42583, Folio: 29, Sección: 8, Hoja Registral: 28155, Inscripción: 29
Publicado
el 17/02/2023 en MADRID. Boletín: 34 , Referencia: 85890.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Marcos Martin Merlo - Cnae:
- Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Pan y productos de pastelería excepto galletas
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
- Objeto social:
- FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PAN Y PRODUCTOS DERIVADOS, PASTELERIA, BOLLERIA, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MASAS CONGELADAS, MASAS PRECOCINADAS, PAN RALLADO Y SIMILARES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Marcos Martin Merlo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Marcos Martin Merlo.
Sectores que han consultado al ejecutivo Marcos Martin Merlo
Sectores
| 2007
(2)
| 2009
(1)
|
Total
(3)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 |
0
| 2 |
Usuarios que consultaron Marcos Martin Merlo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Marcos Martin Merlo Además, conozca si Marcos Martin Merlo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Marcos Martin Merlo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí