Victor Sanz Gonzalez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Victor Sanz Gonzalez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Victor Sanz Gonzalez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Victor Sanz Gonzalez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Victor Sanz Gonzalez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Segovia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Aserrado y cepillado de la madera, actividad SIC Aserraderos de madera y objeto social La Sociedad Tendra Por Objeto: la Explotacion de Montes Maderables, Aserradero, Transformacion de Madera y Participacion en Otras Sociedades de Igual o Analogo Objeto Social. y Asimismo, la Compraventa de Todo Tipo de Materia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/09/2019, en el Registro Mercantil de Segovia, Boletín 175, Referencia 390004. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/09/2019, Tomo 41, Folio 114, Sección 8, Hoja 869, Inscripción 10. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 21/10/2022. El tiempo máximo que Victor Sanz Gonzalez ha permanecido en un cargo es 33 años, 8 meses y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años, 10 meses y 28 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Victor Sanz Gonzalez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Victor Sanz Gonzalez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Victor Sanz Gonzalez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Victor Sanz Gonzalez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Victor Sanz Gonzalez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Victor Sanz Gonzalez |
La información de Victor Sanz Gonzalez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Victor Sanz Gonzalez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Victor Sanz Gonzalez
Resumen de actos BORME publicados
- 28/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Victor Sanz Gonzalez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 28/07/2023.
Tomo: 1629, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 441, Inscripción: 44
Publicado
el 04/08/2023 en VALLADOLID. Boletín: 148 , Referencia: 355477.
- 28/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Victor Sanz Gonzalez:
Revocaciones
Inscrito el 28/07/2023.
Tomo: 1629, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 441, Inscripción: 44
Publicado
el 04/08/2023 en VALLADOLID. Boletín: 148 , Referencia: 355477.
- 28/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Victor Sanz Gonzalez:
Nombramientos
Inscrito el 28/07/2023.
Tomo: 1629, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 441, Inscripción: 44
Publicado
el 04/08/2023 en VALLADOLID. Boletín: 148 , Referencia: 355477.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Victor Sanz Gonzalez - Cnae:
- Aserrado y cepillado de la madera
- Sic:
- Aserraderos de madera
- Objeto social:
- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO: LA EXPLOTACION DE MONTES MADERABLES, ASERRADERO, TRANSFORMACION DE MADERA Y PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES DE IGUAL O ANALOGO OBJETO SOCIAL. Y ASIMISMO, LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIA
LA EXPLOTACION DE MONTES MADERABLES, ASERRADERO, TRANSFORMACIÓN DE MADERA Y PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES DE IGUAL O ANALOGO OBJETO SOCIAL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Victor Sanz Gonzalez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Victor Sanz Gonzalez.
Usuarios que consultaron Victor Sanz Gonzalez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Victor Sanz Gonzalez Además, conozca si Victor Sanz Gonzalez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Victor Sanz Gonzalez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí