Aaron Conde Ortega
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Aaron Conde Ortega, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Aaron Conde Ortega. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Aaron Conde Ortega ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Aaron Conde Ortega se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/04/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 81, Referencia 197757. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 16/04/2024, Tomo 45895, Folio 163, Sección 8, Hoja 502296, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/04/2023. El tiempo máximo que Aaron Conde Ortega ha permanecido en un cargo es 1 año, 6 meses y 4 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Aaron Conde Ortega.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Aaron Conde Ortega.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Aaron Conde Ortega (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Aaron Conde Ortega?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Aaron Conde Ortega |
Tendrá la información más actualizada sobre
Aaron Conde Ortega |
La información de Aaron Conde Ortega contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Aaron Conde Ortega.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Aaron Conde Ortega
Resumen de actos BORME publicados
- 17/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aaron Conde Ortega:
Revocaciones
Inscrito el 17/04/2024.
Tomo: 45369, Folio: 222, Sección: 8, Hoja Registral: 485504, Inscripción: 3
Publicado
el 24/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 80 , Referencia: 195355.
- 17/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aaron Conde Ortega:
Nombramientos
Inscrito el 17/04/2024.
Tomo: 45369, Folio: 222, Sección: 8, Hoja Registral: 485504, Inscripción: 3
Publicado
el 24/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 80 , Referencia: 195355.
- 17/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aaron Conde Ortega:
Revocaciones
Inscrito el 17/04/2024.
Tomo: 43758, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 437499, Inscripción: 2
Publicado
el 24/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 80 , Referencia: 195344.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Aaron Conde Ortega - Cnae:
- Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
- Sic:
- Financieras en general
- Objeto social:
- TOMA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIALES Y GESTION DE OTRAS SOCIEDADES. ASESORAMIENTO CONTABLE, ECONOMICO Y FISCAL EN GENERAL, ASI COMO ORGANIZACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Aaron Conde Ortega, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Aaron Conde Ortega.
Usuarios que consultaron Aaron Conde Ortega también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Aaron Conde Ortega tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Aaron Conde Ortega.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí