Agustin Aguilera Ramos
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Agustin Aguilera Ramos, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Agustin Aguilera Ramos. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Agustin Aguilera Ramos ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Agustin Aguilera Ramos se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 10/09/2021, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1576489. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 10/09/2021. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 12/04/2021. El tiempo máximo que Agustin Aguilera Ramos ha permanecido en un cargo es 27 años, 1 mes y 2 dias. Además, se han publicado hasta 19 cargos en otras empresas bajo el nombre Agustin Aguilera Ramos.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Agustin Aguilera Ramos.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Agustin Aguilera Ramos (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Agustin Aguilera Ramos?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Agustin Aguilera Ramos |
Tendrá la información más actualizada sobre
Agustin Aguilera Ramos |
La información de Agustin Aguilera Ramos contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Agustin Aguilera Ramos.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Agustin Aguilera Ramos
Resumen de actos BORME publicados
- 05/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Agustin Aguilera Ramos:
Nombramientos
Inscrito el 05/02/2024.
Tomo: 310, Folio: 45, Sección: 8, Hoja Registral: 688, Inscripción: 59
Publicado
el 12/02/2024 en SEGOVIA. Boletín: 30 , Referencia: 73780.
- 15/12/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Agustin Aguilera Ramos:
Nombramientos
Inscrito el 15/12/2023.
Tomo: 726, Folio: 6, Sección: 8, Hoja Registral: 14976, Inscripción: 14
Publicado
el 22/12/2023 en NAVARRA. Boletín: 242 , Referencia: 545599.
- 06/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Agustin Aguilera Ramos:
Revocaciones
Inscrito el 06/11/2023.
Tomo: 726, Folio: 5, Sección: 8, Hoja Registral: 14976, Inscripción: 13
Publicado
el 15/11/2023 en NAVARRA. Boletín: 217 , Referencia: 484427.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Agustin Aguilera Ramos - Cnae:
- Producción de aluminio
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
- Sic:
- FUNDICION PRIMARIA DEL ALUMINIO
SERVICIOS COMERCIALES SC
- Objeto social:
- LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE TRANSFORMACION O ELABORACION DEL ALUMINIO Y OTROS METALES Y SUS ALEACIONES Y LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CUYOS COMPONENTES ESTEN INTEGRADOS POR DICHOS METALES.
LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO. EL ESTUDIO Y PROMOCION DE EMPRESAS TANTO INDIVIDUALES COMO JURIDICAS. LA COORDINACION E INTERMEDIACION EN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y GESTION DE EMPR
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Agustin Aguilera Ramos, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Agustin Aguilera Ramos.
Sectores que han consultado al ejecutivo Agustin Aguilera Ramos
Sectores
| 2007
(2)
| 2013
(1)
|
Total
(3)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 |
0
| 2 |
Usuarios que consultaron Agustin Aguilera Ramos también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Agustin Aguilera Ramos Además, conozca si Agustin Aguilera Ramos tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Agustin Aguilera Ramos.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí