Aida Maria Cabrera Jorge
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Aida Maria Cabrera Jorge, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Aida Maria Cabrera Jorge. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Aida Maria Cabrera Jorge ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Aida Maria Cabrera Jorge se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado mancomunado. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otra intermediación monetaria, actividad SIC Financieras en general. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 29/08/2007, en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Boletín 166, Referencia 447107. Este cambio ha sido Sucursal, inscrito el 13/08/2007, Tomo 1303, Folio 58, Sección 3, Hoja 2207, Inscripción 191. El tiempo máximo que Aida Maria Cabrera Jorge ha permanecido en un cargo es 18 años, 11 meses y 12 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Aida Maria Cabrera Jorge.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Aida Maria Cabrera Jorge.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Aida Maria Cabrera Jorge (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Aida Maria Cabrera Jorge?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Aida Maria Cabrera Jorge |
Tendrá la información más actualizada sobre
Aida Maria Cabrera Jorge |
La información de Aida Maria Cabrera Jorge contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Aida Maria Cabrera Jorge.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Aida Maria Cabrera Jorge
Resumen de actos BORME publicados
- 11/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aida Maria Cabrera Jorge:
Revocaciones
Inscrito el 11/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 7766, Inscripción: 9716
Publicado
el 18/09/2024 en MADRID. Boletín: 180 , Referencia: 401277.
- 11/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aida Maria Cabrera Jorge:
Otros Conceptos
Inscrito el 11/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 7766, Inscripción: 9716
Publicado
el 18/09/2024 en MADRID. Boletín: 180 , Referencia: 401277.
- 23/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Aida Maria Cabrera Jorge:
Otros Conceptos
Inscrito el 23/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 7766, Inscripción: 9714
Publicado
el 31/07/2024 en MADRID. Boletín: 146 , Referencia: 337770.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Aida Maria Cabrera Jorge - Cnae:
- Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Otra intermediación monetaria
- Sic:
- Financieras en general
- Objeto social:
- LA ADQUISICION TENENCIA DISFRUTE Y ENAJENACION DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Aida Maria Cabrera Jorge, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Aida Maria Cabrera Jorge.
Usuarios que consultaron Aida Maria Cabrera Jorge también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Aida Maria Cabrera Jorge Además, conozca si Aida Maria Cabrera Jorge tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Aida Maria Cabrera Jorge.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí