Alberto Llera Blanco
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Alberto Llera Blanco, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Alberto Llera Blanco. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Alberto Llera Blanco ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Alberto Llera Blanco se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Asturias. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social Construccion Por Cuenta Propia o Ajena de Toda Clase de Edificios, Promocion Inmobiliaria, de Viviendas, Locales Comerciales o Industriales. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/12/2018, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 237, Referencia 495890. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 03/12/2018, Tomo 2671, Folio 38, Sección 8, Hoja 9019, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 5 años, 9 meses y 28 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Alberto Llera Blanco.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Alberto Llera Blanco (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Alberto Llera Blanco?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Alberto Llera Blanco |
Tendrá la información más actualizada sobre
Alberto Llera Blanco |
La información de Alberto Llera Blanco contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Alberto Llera Blanco.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Alberto Llera Blanco
Resumen de actos BORME publicados
- 03/12/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Alberto Llera Blanco:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 03/12/2018.
Tomo: 2671, Folio: 38, Sección: 8, Hoja Registral: 9019, Inscripción: 5
Publicado
el 12/12/2018 en ASTURIAS. Boletín: 237 , Referencia: 495890.
- 03/12/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Alberto Llera Blanco:
Nombramientos
Inscrito el 03/12/2018.
Tomo: 2671, Folio: 38, Sección: 8, Hoja Registral: 9019, Inscripción: 5
Publicado
el 12/12/2018 en ASTURIAS. Boletín: 237 , Referencia: 495890.
- 20/11/2009
Acto inscrito por empresa relacionada con Alberto Llera Blanco:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 20/11/2009.
Publicado
el 20/11/2009 en ASTURIAS. Boletín: 222 , Referencia: 899506.
Ejercicio 2008
presentado
en Noviembre del 2009
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Alberto Llera Blanco - Cnae:
- Construcción de edificios
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- CONSTRUCCION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE EDIFICIOS, PROMOCION INMOBILIARIA, DE VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES O INDUSTRIALES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Alberto Llera Blanco, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Alberto Llera Blanco.
Usuarios que consultaron Alberto Llera Blanco también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Alberto Llera Blanco tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Alberto Llera Blanco.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí