Ana Lorenza Tovar Tovar
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ana Lorenza Tovar Tovar, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ana Lorenza Tovar Tovar. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ana Lorenza Tovar Tovar ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ana Lorenza Tovar Tovar se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Alicante. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Antiguo 74 y 7484: Otras actividades empresariales, actividad SIC Servicios sc y objeto social Compraventa, Tenencia, Administracion y Alquiler de Bienes Inmuebles y de Los Derechos Reales Que Sobre Estos se Realicen. Compraventa, Importacion y Exportacion de Vehiculos.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/06/2015, en el Registro Mercantil de Alicante, Boletín 118, Referencia 260104. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 17/06/2015, Tomo 2027, Folio 136, Sección 8, Hoja 43361, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2023. El tiempo máximo que Ana Lorenza Tovar Tovar ha permanecido en un cargo es 23 años, 4 meses y 20 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 años, 4 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Ana Lorenza Tovar Tovar.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ana Lorenza Tovar Tovar.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ana Lorenza Tovar Tovar (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ana Lorenza Tovar Tovar?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ana Lorenza Tovar Tovar |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ana Lorenza Tovar Tovar |
La información de Ana Lorenza Tovar Tovar contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ana Lorenza Tovar Tovar.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ana Lorenza Tovar Tovar
Resumen de actos BORME publicados
- 17/06/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Ana Lorenza Tovar Tovar:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 17/06/2015.
Tomo: 2027, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 43361, Inscripción: 5
Publicado
el 25/06/2015 en ALICANTE. Boletín: 118 , Referencia: 260104.
- 04/07/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Ana Lorenza Tovar Tovar:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 04/07/2014.
Tomo: 2027, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 43361, Inscripción: 4
Publicado
el 14/07/2014 en ALICANTE. Boletín: 131 , Referencia: 289193.
- 04/07/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Ana Lorenza Tovar Tovar:
Nombramientos
Inscrito el 04/07/2014.
Tomo: 2027, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 43361, Inscripción: 4
Publicado
el 14/07/2014 en ALICANTE. Boletín: 131 , Referencia: 289193.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ana Lorenza Tovar Tovar - Cnae:
- Actividades de juegos de azar y apuestas
Antiguo 74 y 7484: Otras actividades empresariales
- Sic:
- Máquinas tragaperras para recreo
Servicios sc
- Objeto social:
- LA EXPLOTACION DE MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, EN ESTABLECIMIENTO PROPIO O AJENO, EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MISMAS.
COMPRAVENTA, TENENCIA, ADMINISTRACION Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES Y DE LOS DERECHOS REALES QUE SOBRE ESTOS SE REALICEN. COMPRAVENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ana Lorenza Tovar Tovar, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ana Lorenza Tovar Tovar.
Usuarios que consultaron Ana Lorenza Tovar Tovar también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Ana Lorenza Tovar Tovar Además, conozca si Ana Lorenza Tovar Tovar tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ana Lorenza Tovar Tovar.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí