Andres Bestard Navarro
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Andres Bestard Navarro, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Andres Bestard Navarro. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Andres Bestard Navarro ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Andres Bestard Navarro se han publicado, entre otros, el cargo de vocal comis.control en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fondos de pensiones, actividad SIC Fondos de pensiones, salud y bienestar y objeto social Dar Cumplimiento al Plan o Planes de Pensiones Que en el se Integren. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/07/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 129, Referencia 302535. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 27/06/2024, Sección 8, Hoja 265281, Inscripción 41. El tiempo máximo que Andres Bestard Navarro ha permanecido en un cargo es 13 años, 11 meses y 16 dias. Además, se han publicado hasta 12 cargos en otras empresas bajo el nombre Andres Bestard Navarro.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Andres Bestard Navarro.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Andres Bestard Navarro (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Andres Bestard Navarro?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Andres Bestard Navarro |
Tendrá la información más actualizada sobre
Andres Bestard Navarro |
La información de Andres Bestard Navarro contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Andres Bestard Navarro.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Andres Bestard Navarro
Resumen de actos BORME publicados
- 13/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Andres Bestard Navarro:
Nombramientos
Inscrito el 13/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 43222, Inscripción: 34
Publicado
el 21/08/2024 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 160 , Referencia: 365454.
- 27/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Andres Bestard Navarro:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 27/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 265281, Inscripción: 41
Publicado
el 05/07/2024 en MADRID. Boletín: 129 , Referencia: 302535.
- 27/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Andres Bestard Navarro:
Nombramientos
Inscrito el 27/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 265281, Inscripción: 41
Publicado
el 05/07/2024 en MADRID. Boletín: 129 , Referencia: 302535.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Andres Bestard Navarro - Cnae:
- Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades de agentes y corredores de seguros
- Sic:
- SERVICIOS COMERCIALES SC
Agencias de seguros, brokers de seguros y servicios
- Objeto social:
- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO. (A) LA INTERMEDIACIÓN EN LA REVISIÓN DE BASES Y CÁLCULOS ACTUARIALES Y LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA, ASESORAMIENTO Y SERVICIOS ACTUARIALES. (B) LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS SOBRE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SOBRE
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA MEDIACIÓN O CORRETAJE DE SEGUROS DENTRO DEL CONCEPTO DE CORREDOR, MEDIANDO ENTRE ASEGURADOR Y ASEGURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE RIESGOS ASEGURABLES POR ENTIDADES. PRESTAR SERVICIOS GENERALES DE CONULTORIA, ASESORAMIENTO, SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Andres Bestard Navarro, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Andres Bestard Navarro.
Usuarios que consultaron Andres Bestard Navarro también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Andres Bestard Navarro Además, conozca si Andres Bestard Navarro tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Andres Bestard Navarro.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí