Angel Salgado Conejero
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Angel Salgado Conejero, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Angel Salgado Conejero. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Angel Salgado Conejero ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Angel Salgado Conejero se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Agentes de la propiedad inmobiliaria, actividad SIC Agencias inmobiliarias, administradores de fincas y objeto social La Prestacion de Servicios de Administracion, Consultoria Inmobiliaria. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 29/06/2009, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 120, Referencia 292587. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 18/06/2009, Tomo 18261, Folio 176, Sección 8, Hoja 316463, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2012. El tiempo máximo que Angel Salgado Conejero ha permanecido en un cargo es 29 años, 3 meses y 19 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 meses y 26 dias. Además, se han publicado hasta 16 cargos en otras empresas bajo el nombre Angel Salgado Conejero.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Angel Salgado Conejero.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Angel Salgado Conejero (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Angel Salgado Conejero?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Angel Salgado Conejero |
Tendrá la información más actualizada sobre
Angel Salgado Conejero |
La información de Angel Salgado Conejero contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Angel Salgado Conejero.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Angel Salgado Conejero
Resumen de actos BORME publicados
- 21/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Salgado Conejero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 21/03/2022.
Publicado
el 21/03/2022 en CACERES., Referencia: 1884404.
- 26/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Salgado Conejero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 26/06/2019.
Publicado
el 26/06/2019 en CACERES., Referencia: 1276823.
- 19/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Angel Salgado Conejero:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 19/06/2019.
Publicado
el 19/06/2019 en CACERES., Referencia: 1265675.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Angel Salgado Conejero - Cnae:
- Agentes de la propiedad inmobiliaria
Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, CONSULTORIA INMOBILIARIA
LA EXPLOTACION Y ADMINISTRACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y DE RESTAURACION.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Angel Salgado Conejero, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Angel Salgado Conejero.
Sectores que han consultado al ejecutivo Angel Salgado Conejero
Sectores
| 2007
(1)
| 2008
(3)
|
Total
(4)
|
ABOGADOS |
0
| 1 | 1 |
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 2 | 2 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Angel Salgado Conejero también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Angel Salgado Conejero Además, conozca si Angel Salgado Conejero tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Angel Salgado Conejero.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí