Antoni Josep Mandri Uson
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Antoni Josep Mandri Uson, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Antoni Josep Mandri Uson. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Antoni Josep Mandri Uson ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Antoni Josep Mandri Uson se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Establecimientos de bebidas, actividad SIC BARES Y CAFETERÍAS y objeto social Explotacion de Negocios de Bar-cafeteria y de Restaurante, Asi Como Todos Los Demas Servicios Normales y Especiales Relacionados Con la Restauracion. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/06/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 2061505. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 20/06/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 22/04/2022. El tiempo máximo que Antoni Josep Mandri Uson ha permanecido en un cargo es 25 años, 3 meses y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 10 meses y 21 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre Antoni Josep Mandri Uson.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Antoni Josep Mandri Uson.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Antoni Josep Mandri Uson (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Antoni Josep Mandri Uson?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Antoni Josep Mandri Uson |
Tendrá la información más actualizada sobre
Antoni Josep Mandri Uson |
La información de Antoni Josep Mandri Uson contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Antoni Josep Mandri Uson.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Antoni Josep Mandri Uson
Resumen de actos BORME publicados
- 03/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Antoni Josep Mandri Uson:
Anotación Preventiva de la Declaración de Fallido
Inscrito el 03/04/2024.
Tomo: 22910, Folio: 29, Sección: 8, Hoja Registral: 44443, Inscripción: B
Publicado
el 10/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 70 , Referencia: 170349.
- 03/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Antoni Josep Mandri Uson:
Otros Conceptos
Inscrito el 03/04/2024.
Tomo: 22910, Folio: 29, Sección: 8, Hoja Registral: 44443, Inscripción: B
Publicado
el 10/04/2024 en BARCELONA. Boletín: 70 , Referencia: 170349.
- 20/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Antoni Josep Mandri Uson:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/06/2022.
Publicado
el 20/06/2022 en BARCELONA., Referencia: 2061505.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Antoni Josep Mandri Uson - Cnae:
- Establecimientos de bebidas
Preparación e hilado de fibras textiles
- Sic:
- BARES Y CAFETERÍAS
Hilados de algodón, seda y fibras sintéticas
- Objeto social:
- EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE BAR-CAFETERIA Y DE RESTAURANTE, ASI COMO TODOS LOS DEMAS SERVICIOS NORMALES Y ESPECIALES RELACIONADOS CON LA RESTAURACION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Antoni Josep Mandri Uson, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Antoni Josep Mandri Uson.
Sectores que han consultado al ejecutivo Antoni Josep Mandri Uson
Sectores
| 2010
(1)
| 2011
(1)
|
Total
(2)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 1 | 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Antoni Josep Mandri Uson también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Antoni Josep Mandri Uson Además, conozca si Antoni Josep Mandri Uson tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Antoni Josep Mandri Uson.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí