Antonio Basolas Erill
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Antonio Basolas Erill, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Antonio Basolas Erill. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Antonio Basolas Erill ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Antonio Basolas Erill se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de las sedes centrales y objeto social Adquisicion, Enajenacion, Promocion, Construccion, Administracion y Explotacion, Bien Directamente Bien en Arrendamiento o en Cualquier Otra Forma Admitida en Derecho de Fincas y Edificaciones de Cualquier Tipo, Etc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/08/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 165, Referencia 373936. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 19/08/2024, Sección 8, Hoja 184105, Inscripción 175. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 19/03/2024. El tiempo máximo que Antonio Basolas Erill ha permanecido en un cargo es 31 años, 11 meses y 9 dias. Además, se han publicado hasta 20 cargos en otras empresas bajo el nombre Antonio Basolas Erill.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Antonio Basolas Erill.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Antonio Basolas Erill (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Antonio Basolas Erill?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Antonio Basolas Erill |
Tendrá la información más actualizada sobre
Antonio Basolas Erill |
La información de Antonio Basolas Erill contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Antonio Basolas Erill.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Antonio Basolas Erill
Resumen de actos BORME publicados
- 19/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Basolas Erill:
Nombramientos
Inscrito el 19/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 184105, Inscripción: 175
Publicado
el 28/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 165 , Referencia: 373936.
- 19/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Basolas Erill:
Nombramientos
Inscrito el 19/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 78067, Inscripción: 210
Publicado
el 27/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 164 , Referencia: 372215.
- 18/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Basolas Erill:
Revocaciones
Inscrito el 18/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 78067, Inscripción: 209
Publicado
el 26/07/2024 en BARCELONA. Boletín: 143 , Referencia: 330855.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Antonio Basolas Erill - Cnae:
- Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
Actividades de las sedes centrales
- Sic:
- Productos químicos orgánicos industriales SC
- Objeto social:
- EXPLOTACIONES AGRARIAS Y EL COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN GENERAL
ADQUISICION, ENAJENACION, PROMOCION, CONSTRUCCION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION, BIEN DIRECTAMENTE BIEN EN ARRENDAMIENTO O EN CUALQUIER OTRA FORMA ADMITIDA EN DERECHO DE FINCAS Y EDIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO, ETC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Antonio Basolas Erill, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Antonio Basolas Erill.
Sectores que han consultado al ejecutivo Antonio Basolas Erill
Sectores
| 2015
(1)
| 2021
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
ADMINISTRACION PUBLICA | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Antonio Basolas Erill también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Antonio Basolas Erill tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Antonio Basolas Erill.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí