Antonio Bonet Riera
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Antonio Bonet Riera, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Antonio Bonet Riera. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Antonio Bonet Riera ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Antonio Bonet Riera se ha publicado el cargo de apoderado en una empresa situada en Baleares. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Hoteles y alojamientos similares, actividad SIC Pensiones y casas de huéspedes y objeto social La Explotacion de Negocios Relacionados Con la Hosteleria, Tales Como Restaurantes, Hoteles, Salas de Fiesta.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 16/12/2013, en el Registro Mercantil de Eivissa, Boletín 239, Referencia 535199. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS, inscrito el 02/12/2013, Tomo 17, Libro 17, Folio 175, Sección 8, Hoja 796, Inscripción N. El tiempo de permanencia en un cargo es de 27 años, 7 meses y 19 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Antonio Bonet Riera.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Antonio Bonet Riera (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Antonio Bonet Riera?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Antonio Bonet Riera |
Tendrá la información más actualizada sobre
Antonio Bonet Riera |
La información de Antonio Bonet Riera contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Antonio Bonet Riera.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Antonio Bonet Riera
Resumen de actos BORME publicados
- 02/12/2013
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Bonet Riera:
Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS
Inscrito el 02/12/2013.
Tomo: 17, Libro: 17, Folio: 175, Sección: 8, Hoja Registral: 796, Inscripción: N
Publicado
el 16/12/2013 en EIVISSA. Boletín: 239 , Referencia: 535199.
- 05/09/2013
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Bonet Riera:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 05/09/2013.
Publicado
el 05/09/2013 en EIVISSA., Referencia: 974554.
- 10/11/2004
Acto inscrito por empresa relacionada con Antonio Bonet Riera:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 10/11/2004.
Publicado
el 10/11/2004 en EIVISSA. Boletín: 216 , Referencia: 775890.
Ejercicio 2003
presentado
en Septiembre del 2004
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Antonio Bonet Riera - Cnae:
- Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA HOSTELERIA, TALES COMO RESTAURANTES, HOTELES, SALAS DE FIESTA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Antonio Bonet Riera, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Antonio Bonet Riera.
Sectores que han consultado al ejecutivo Antonio Bonet Riera
Sectores
| 2011
(1)
|
Total
(1)
|
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Antonio Bonet Riera también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Antonio Bonet Riera Además, conozca si Antonio Bonet Riera tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Antonio Bonet Riera.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí