Bernardo Manuel Huerga Ramirez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Bernardo Manuel Huerga Ramirez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Bernardo Manuel Huerga Ramirez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Bernardo Manuel Huerga Ramirez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Bernardo Manuel Huerga Ramirez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otros servicios de comidas, actividad SIC Restaurantes y objeto social Servicios de Comidas a Colectividades, Hosteleria y Restauracion en General. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/02/2020, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 32, Referencia 71273. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 10/02/2020, Tomo 30419, Folio 182, Sección 8, Hoja 176002, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 23/09/2024. El tiempo máximo que Bernardo Manuel Huerga Ramirez ha permanecido en un cargo es 13 años, 9 meses y 20 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 9 meses y 29 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Bernardo Manuel Huerga Ramirez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Bernardo Manuel Huerga Ramirez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Bernardo Manuel Huerga Ramirez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Bernardo Manuel Huerga Ramirez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Bernardo Manuel Huerga Ramirez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Bernardo Manuel Huerga Ramirez |
La información de Bernardo Manuel Huerga Ramirez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Bernardo Manuel Huerga Ramirez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Bernardo Manuel Huerga Ramirez
Resumen de actos BORME publicados
- 10/02/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Bernardo Manuel Huerga Ramirez:
Revocaciones
Inscrito el 10/02/2020.
Tomo: 30419, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 176002, Inscripción: 5
Publicado
el 17/02/2020 en BARCELONA. Boletín: 32 , Referencia: 71273.
- 10/02/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Bernardo Manuel Huerga Ramirez:
Nombramientos
Inscrito el 10/02/2020.
Tomo: 30419, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 176002, Inscripción: 5
Publicado
el 17/02/2020 en BARCELONA. Boletín: 32 , Referencia: 71273.
- 27/02/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Bernardo Manuel Huerga Ramirez:
Constitución
Inscrito el 27/02/2018.
Tomo: 46293, Folio: 49, Sección: 8, Hoja Registral: 515548, Inscripción: 1
Publicado
el 07/03/2018 en BARCELONA. Boletín: 47 , Referencia: 107583.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Bernardo Manuel Huerga Ramirez - Cnae:
- Otros servicios de comidas
Restaurantes y puestos de comidas
- Sic:
- Restaurantes
- Objeto social:
- SERVICIOS DE COMIDAS A COLECTIVIDADES, HOSTELERIA Y RESTAURACION EN GENERAL
LOS SERVICIOS DE COMIDAS A COLECTIVIDADES,HOSTELERIA Y RESTAURACION EN GENERAL,MONITORAJE,LIMPIEZA,ACTIVIDADES AFINES A DICHO SECTOR Y SERVICIOS DE COMEDOR PARA CENTROS EDUCATIVOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Bernardo Manuel Huerga Ramirez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Bernardo Manuel Huerga Ramirez.
Usuarios que consultaron Bernardo Manuel Huerga Ramirez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Bernardo Manuel Huerga Ramirez Además, conozca si Bernardo Manuel Huerga Ramirez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Bernardo Manuel Huerga Ramirez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí