Borja Olmo Saavedra
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Borja Olmo Saavedra, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Borja Olmo Saavedra. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Borja Olmo Saavedra ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Borja Olmo Saavedra se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/05/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 86, Referencia 211035. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 26/04/2024, Tomo 44875, Folio 69, Sección 8, Hoja 774302, Inscripción 20. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información investigada, el 30/06/2024. El tiempo máximo que Borja Olmo Saavedra ha permanecido en un cargo es 6 años, 7 meses y 25 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 mes y 12 dias. Además, se han publicado hasta 33 cargos en otras empresas bajo el nombre Borja Olmo Saavedra.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Borja Olmo Saavedra.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Borja Olmo Saavedra (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Borja Olmo Saavedra?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Borja Olmo Saavedra |
Tendrá la información más actualizada sobre
Borja Olmo Saavedra |
La información de Borja Olmo Saavedra contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Borja Olmo Saavedra.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Borja Olmo Saavedra
Resumen de actos BORME publicados
- 18/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Borja Olmo Saavedra:
Revocaciones
Inscrito el 18/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 7932, Inscripción: 31
Publicado
el 25/09/2024 en MURCIA. Boletín: 185 , Referencia: 411189.
- 18/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Borja Olmo Saavedra:
Revocaciones
Inscrito el 18/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 100445, Inscripción: 12
Publicado
el 25/09/2024 en MURCIA. Boletín: 185 , Referencia: 411188.
- 04/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Borja Olmo Saavedra:
Revocaciones
Inscrito el 04/09/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 743789, Inscripción: 13
Publicado
el 11/09/2024 en MADRID. Boletín: 175 , Referencia: 390941.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Borja Olmo Saavedra - Cnae:
- Transporte de mercancías por carretera
Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
- Sic:
- Transporte por carretera
Financieras en general
- Objeto social:
- TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL POR CARRETERA DE MERCANCIAS DE TODO TIPO CON CAMIONES PROPIOS O AJENOS. EXPLOTACION DE VEHICULOS Y GARAJES.
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION TECNICA, ECONOMICA, Y SOCIETARIA DE INSTALACIONES DE GENERACION DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Borja Olmo Saavedra, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Borja Olmo Saavedra.
Sectores que han consultado al ejecutivo Borja Olmo Saavedra
Sectores
| 2012
(1)
|
Total
(1)
|
PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Borja Olmo Saavedra también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Borja Olmo Saavedra tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Borja Olmo Saavedra.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí