Calochristos Sotiris
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Calochristos Sotiris, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Calochristos Sotiris. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Calochristos Sotiris ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Calochristos Sotiris se ha publicado el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/09/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 173, Referencia 387491. Este cambio ha sido Ampliación de Capital, inscrito el 03/09/2024, Tomo 1, Folio 1, Sección 8, Hoja 804145, Inscripción 5. El tiempo de permanencia en un cargo es de 10 meses y 26 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Calochristos Sotiris.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Calochristos Sotiris (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Calochristos Sotiris?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Calochristos Sotiris |
Tendrá la información más actualizada sobre
Calochristos Sotiris |
La información de Calochristos Sotiris contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Calochristos Sotiris.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Calochristos Sotiris
Resumen de actos BORME publicados
- 03/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Calochristos Sotiris:
Ampliación de Capital
Inscrito el 03/09/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 804145, Inscripción: 5
Publicado
el 09/09/2024 en MADRID. Boletín: 173 , Referencia: 387491.
- 21/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Calochristos Sotiris:
Cambio de denominación social
Inscrito el 21/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 804145, Inscripción: 4
Publicado
el 28/06/2024 en MADRID. Boletín: 124 , Referencia: 292089.
- 23/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Calochristos Sotiris:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 23/10/2023.
Tomo: 45747, Folio: 64, Sección: 8, Hoja Registral: 804145, Inscripción: 3
Publicado
el 30/10/2023 en MADRID. Boletín: 207 , Referencia: 461500.
Obtener información mercantil completaAcceder
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Calochristos Sotiris, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Calochristos Sotiris.
Usuarios que consultaron Calochristos Sotiris también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Calochristos Sotiris tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Calochristos Sotiris.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí