Carlos Badosa Gallart
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Carlos Badosa Gallart, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Carlos Badosa Gallart. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Carlos Badosa Gallart ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Carlos Badosa Gallart se han publicado, entre otros, el cargo de consejero. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social Prestar, en Comun, Los Servicios Profesionales Medicos de su Especialidad en Aparato Digestivo y Endoscopia Digestiva.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/05/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1857767. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 25/05/2022. El tiempo máximo que Carlos Badosa Gallart ha permanecido en un cargo es 31 años, 4 meses y 27 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 31 años, 4 meses y 21 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Carlos Badosa Gallart.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Carlos Badosa Gallart.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Carlos Badosa Gallart (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Carlos Badosa Gallart?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Carlos Badosa Gallart |
Tendrá la información más actualizada sobre
Carlos Badosa Gallart |
La información de Carlos Badosa Gallart contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Carlos Badosa Gallart.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Carlos Badosa Gallart
Resumen de actos BORME publicados
- 25/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Carlos Badosa Gallart:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 25/05/2022.
Publicado
el 25/05/2022 en BARCELONA., Referencia: 1857767.
- 26/04/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Carlos Badosa Gallart:
Nombramientos
Inscrito el 26/04/1993.
Tomo: 25484, Folio: 85, Sección: 8, Hoja Registral: 89153, Inscripción: 2
Publicado
el 13/05/1993 en BARCELONA. Boletín: 90 , Referencia: 177456.
- 20/04/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Carlos Badosa Gallart:
Constitución
Inscrito el 20/04/1993.
Tomo: 25484, Folio: 75, Sección: 8, Hoja Registral: 89153, Inscripción: 1
Publicado
el 30/04/1993 en BARCELONA. Boletín: 81 , Referencia: 161978.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Carlos Badosa Gallart - Cnae:
- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
- Sic:
- Servicios sc
- Objeto social:
- PRESTAR, EN COMUN, LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS DE SU ESPECIALIDAD EN APARATO DIGESTIVO Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Carlos Badosa Gallart, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Carlos Badosa Gallart.
Usuarios que consultaron Carlos Badosa Gallart también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Carlos Badosa Gallart Además, conozca si Carlos Badosa Gallart tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Carlos Badosa Gallart.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí