Concepcion Martin Tortola
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Concepcion Martin Tortola, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Concepcion Martin Tortola. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Concepcion Martin Tortola ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Concepcion Martin Tortola se ha publicado el cargo de apoderado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados, actividad SIC Panaderías con horno y objeto social El Comercio, Elaboracion y Venta de Pan Pasteleria. Confituras y Otros. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/06/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1669574. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 24/06/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 04/09/2018. El tiempo de permanencia en un cargo es de 21 años, 8 meses y 2 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Concepcion Martin Tortola.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Concepcion Martin Tortola (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Concepcion Martin Tortola?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Concepcion Martin Tortola |
Tendrá la información más actualizada sobre
Concepcion Martin Tortola |
La información de Concepcion Martin Tortola contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Concepcion Martin Tortola.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Concepcion Martin Tortola
Resumen de actos BORME publicados
- 24/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Concepcion Martin Tortola:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 24/06/2022.
Publicado
el 24/06/2022 en MADRID., Referencia: 1669574.
- 25/09/2007
Acto inscrito por empresa relacionada con Concepcion Martin Tortola:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 25/09/2007.
Tomo: 17307, Folio: 4, Sección: 8, Hoja Registral: 296797, Inscripción: 4
Publicado
el 08/10/2007 en MADRID. Boletín: 194 , Referencia: 504640.
- 25/09/2007
Acto inscrito por empresa relacionada con Concepcion Martin Tortola:
Nombramientos
Inscrito el 25/09/2007.
Tomo: 17307, Folio: 4, Sección: 8, Hoja Registral: 296797, Inscripción: 4
Publicado
el 08/10/2007 en MADRID. Boletín: 194 , Referencia: 504640.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Concepcion Martin Tortola - Cnae:
- Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
- Sic:
- Panaderías con horno
- Objeto social:
- EL COMERCIO, ELABORACION Y VENTA DE PAN PASTELERIA. CONFITURAS Y OTROS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Concepcion Martin Tortola, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Concepcion Martin Tortola.
Sectores que han consultado al ejecutivo Concepcion Martin Tortola
Sectores
| 2007
(1)
| 2008
(1)
|
Total
(2)
|
MINORISTAS - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES |
0
| 1 | 1 |
OTROS SECTORES | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Concepcion Martin Tortola también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Concepcion Martin Tortola Además, conozca si Concepcion Martin Tortola tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Concepcion Martin Tortola.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí