David Cristobal Schelp
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con David Cristobal Schelp, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con David Cristobal Schelp. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que David Cristobal Schelp ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre David Cristobal Schelp se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Baleares. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de las agencias de viajes, actividad SIC Agencias de viajes y objeto social Único y Exclusive de la Sociedad el Ejercicio de Las Actividades Propias de Una Agencia de Viajes Mayorista-minorista. la Sociedad Tendrá Como Objetolas Siguientes Actividades: a) la Mediación en la Venta de Billetes o la Reserva de Plazas en Todo Tipo de Medios de Transporte,. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 26/04/2023, en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Boletín 79, Referencia 193338. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 18/04/2023, Tomo 2908, Folio 195, Sección 8, Hoja 68087, Inscripción 44. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 26/05/2023. El tiempo máximo que David Cristobal Schelp ha permanecido en un cargo es 8 años, 9 meses y 15 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 27 dias. Además, se han publicado hasta 38 cargos en otras empresas bajo el nombre David Cristobal Schelp.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con David Cristobal Schelp.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea David Cristobal Schelp (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de David Cristobal Schelp?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de David Cristobal Schelp |
Tendrá la información más actualizada sobre
David Cristobal Schelp |
La información de David Cristobal Schelp contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado David Cristobal Schelp.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con David Cristobal Schelp
Resumen de actos BORME publicados
- 20/06/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con David Cristobal Schelp:
Nombramientos
Inscrito el 20/06/2023.
Tomo: 2984, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 77979, Inscripción: 52
Publicado
el 28/06/2023 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 121 , Referencia: 291728.
- 19/06/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con David Cristobal Schelp:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 19/06/2023.
Tomo: 2984, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 77979, Inscripción: 51
Publicado
el 28/06/2023 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 121 , Referencia: 291727.
- 19/06/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con David Cristobal Schelp:
Nombramientos
Inscrito el 19/06/2023.
Tomo: 2984, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 77979, Inscripción: 51
Publicado
el 28/06/2023 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 121 , Referencia: 291727.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con David Cristobal Schelp - Cnae:
- Actividades de las agencias de viajes
Actividades de las sociedades holding
- Sic:
- Agencias de viajes
Compañía holding
- Objeto social:
- ÚNICO Y EXCLUSIVE DE LA SOCIEDAD EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA-MINORISTA. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETOLAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA MEDIACIÓN EN LA VENTA DE BILLETES O LA RESERVA DE PLAZAS EN TODO TIPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE,
LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LA MEDIACIÓN EN LA VENTA DE BILLETES O LA RESERVA DE PLAZAS EN TODO TIPO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EN LA RESERVA DE HABITACIONES Y DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO Y, EN PARTICULAR, DE LOS ESTABLECIMI
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de David Cristobal Schelp, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con David Cristobal Schelp.
Usuarios que consultaron David Cristobal Schelp también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a David Cristobal Schelp Además, conozca si David Cristobal Schelp tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular David Cristobal Schelp.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí