David Garrido Pozo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con David Garrido Pozo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con David Garrido Pozo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que David Garrido Pozo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre David Garrido Pozo se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Avila. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de las agencias de cobros y de información comercial, actividad SIC Agencias de información comercial y cobro de créditos y objeto social Agentes Cobradores de Facturas, de Efectos Mercantiles, de Prestamos y Derechos de Todas Clases.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 01/04/2005, en el Registro Mercantil de Avila, Boletín 62, Referencia 147812. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 07/03/2005, Tomo 76, Libro 34, Folio 205, Sección 8, Hoja 1867, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 03/01/2012. El tiempo máximo que David Garrido Pozo ha permanecido en un cargo es 31 años, 3 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 9 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre David Garrido Pozo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con David Garrido Pozo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea David Garrido Pozo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de David Garrido Pozo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de David Garrido Pozo |
Tendrá la información más actualizada sobre
David Garrido Pozo |
La información de David Garrido Pozo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado David Garrido Pozo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con David Garrido Pozo
Resumen de actos BORME publicados
- 06/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con David Garrido Pozo:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 06/07/2022.
Publicado
el 06/07/2022 en MADRID., Referencia: 2281693.
- 03/07/2013
Acto inscrito por empresa relacionada con David Garrido Pozo:
Nombramientos
Inscrito el 03/07/2013.
Tomo: 19490, Folio: 60, Sección: 8, Hoja Registral: 342134, Inscripción: 4
Publicado
el 11/07/2013 en MADRID. Boletín: 130 , Referencia: 315774.
- 17/10/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con David Garrido Pozo:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 17/10/2011.
Publicado
el 17/10/2011 en MADRID. Boletín: 197 , Referencia: 811730.
Ejercicio 2010
presentado
en Septiembre del 2011
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con David Garrido Pozo - Cnae:
- Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Financieras en general
Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION, GESTION EMPRESARIAL, ASESORAMIENTO ECONOMICO, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E INDUSTRIAL
LA EXPLOTACION DE CAFETERIAS,BARES,RESTAURANTES,PUBS,DISCOTECAS,SALAS DE FIESTAS,HOTELES.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de David Garrido Pozo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con David Garrido Pozo.
Sectores que han consultado al ejecutivo David Garrido Pozo
Sectores
| 2005
(3)
| 2006
(1)
|
Total
(4)
|
ASESORIAS Y GESTORIAS | 3 | 1 | 4 |
Usuarios que consultaron David Garrido Pozo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a David Garrido Pozo Además, conozca si David Garrido Pozo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular David Garrido Pozo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí