David Ros Serra
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con David Ros Serra, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con David Ros Serra. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que David Ros Serra ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre David Ros Serra se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, actividad SIC Programación de ordenadores y software. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 27/10/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 206, Referencia 470728. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 20/10/2022, Tomo 24733, Folio 136, Sección 8, Hoja 75155, Inscripción 11. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 28/10/2022. El tiempo máximo que David Ros Serra ha permanecido en un cargo es 31 años, 2 meses y 15 dias. Además, se han publicado hasta 9 cargos en otras empresas bajo el nombre David Ros Serra.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con David Ros Serra.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea David Ros Serra (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de David Ros Serra?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de David Ros Serra |
Tendrá la información más actualizada sobre
David Ros Serra |
La información de David Ros Serra contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado David Ros Serra.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con David Ros Serra
Resumen de actos BORME publicados
- 20/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con David Ros Serra:
Nombramientos
Inscrito el 20/10/2022.
Tomo: 24733, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 75155, Inscripción: 11
Publicado
el 27/10/2022 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 470728.
- 04/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con David Ros Serra:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 04/03/2022.
Publicado
el 04/03/2022 en BARCELONA., Referencia: 2229293.
- 16/08/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con David Ros Serra:
Nombramientos
Inscrito el 16/08/2021.
Tomo: 24733, Folio: 136, Sección: 8, Hoja Registral: 75155, Inscripción: 10
Publicado
el 24/08/2021 en BARCELONA. Boletín: 162 , Referencia: 394134.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con David Ros Serra - Cnae:
- Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
- Sic:
- Programación de ordenadores y software
Servicios sc
- Objeto social:
- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA INFORMATICA.COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE ORDENADORES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE MATERIAL INFORMATICO.
COMERCIALIZAQCION DE HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de David Ros Serra, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con David Ros Serra.
Sectores que han consultado al ejecutivo David Ros Serra
Sectores
| 2005
(1)
| 2006
(1)
|
Total
(2)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
0
| 1 | 1 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron David Ros Serra también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a David Ros Serra Además, conozca si David Ros Serra tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular David Ros Serra.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí