Debora Mencia Cobos
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Debora Mencia Cobos, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Debora Mencia Cobos. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Debora Mencia Cobos ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Debora Mencia Cobos se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Asturias. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Instalaciones eléctricas, actividad SIC Instalaciones eléctricas y objeto social La Explotacion de un Negocio de Instalaciones Industriales, Energeticas y de Calefaccion, Asi Como la Realizacion de Proyectos y Formacion en Dichas Materias. Compra, Venta y Arrendamiento de Viviendas, Locales, Fincas, Naves Industriales o Comerciales y e Toda Clase de Bienes Inmuebles; la Constru. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/09/2024, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 183, Referencia 406707. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 16/09/2024, Sección 8, Hoja 33020, Inscripción 12. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 21/09/2024. El tiempo máximo que Debora Mencia Cobos ha permanecido en un cargo es 3 años, 11 meses y 17 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 23 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Debora Mencia Cobos.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Debora Mencia Cobos.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Debora Mencia Cobos (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Debora Mencia Cobos?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Debora Mencia Cobos |
Tendrá la información más actualizada sobre
Debora Mencia Cobos |
La información de Debora Mencia Cobos contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Debora Mencia Cobos.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Debora Mencia Cobos
Resumen de actos BORME publicados
- 16/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Debora Mencia Cobos:
Revocaciones
Inscrito el 16/09/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 33020, Inscripción: 12
Publicado
el 23/09/2024 en ASTURIAS. Boletín: 183 , Referencia: 406707.
- 08/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Debora Mencia Cobos:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 08/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 33020, Inscripción: 11
Publicado
el 15/07/2024 en ASTURIAS. Boletín: 135 , Referencia: 313593.
- 08/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Debora Mencia Cobos:
Nombramientos
Inscrito el 08/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 33020, Inscripción: 11
Publicado
el 15/07/2024 en ASTURIAS. Boletín: 135 , Referencia: 313593.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Debora Mencia Cobos - Cnae:
- Instalaciones eléctricas
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
- Sic:
- Instalaciones eléctricas
Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
- Objeto social:
- LA EXPLOTACION DE UN NEGOCIO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, ENERGETICAS Y DE CALEFACCION, ASI COMO LA REALIZACION DE PROYECTOS Y FORMACION EN DICHAS MATERIAS. COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALES, FINCAS, NAVES INDUSTRIALES O COMERCIALES Y E TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES; LA CONSTRU
CNAE 7112 SI ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TUVIERA CARACTER PROFESIONAL LA SOCIEDAD ACTUARA COMO INTERMEDARIA LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: 1.- LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO VIALES, A
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Debora Mencia Cobos, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Debora Mencia Cobos.
Usuarios que consultaron Debora Mencia Cobos también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Debora Mencia Cobos tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Debora Mencia Cobos.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí