Diogo Moraes Sunyer
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Diogo Moraes Sunyer, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Diogo Moraes Sunyer. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Diogo Moraes Sunyer ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Diogo Moraes Sunyer se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Seguros de vida, actividad SIC Seguros de vida. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/07/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 133, Referencia 310368. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 04/07/2024, Sección 8, Hoja 87084, Inscripción 324. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 15/07/2021. El tiempo máximo que Diogo Moraes Sunyer ha permanecido en un cargo es 16 años, 11 meses y 28 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 meses y 7 dias. Además, se han publicado hasta 41 cargos en otras empresas bajo el nombre Diogo Moraes Sunyer.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Diogo Moraes Sunyer.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Diogo Moraes Sunyer (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Diogo Moraes Sunyer?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Diogo Moraes Sunyer |
Tendrá la información más actualizada sobre
Diogo Moraes Sunyer |
La información de Diogo Moraes Sunyer contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Diogo Moraes Sunyer.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Diogo Moraes Sunyer
Resumen de actos BORME publicados
- 16/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Diogo Moraes Sunyer:
Nombramientos
Inscrito el 16/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 89609, Inscripción: 650
Publicado
el 23/07/2024 en MADRID. Boletín: 141 , Referencia: 327644.
- 04/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Diogo Moraes Sunyer:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 04/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 87084, Inscripción: 324
Publicado
el 11/07/2024 en MADRID. Boletín: 133 , Referencia: 310368.
- 14/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Diogo Moraes Sunyer:
Reelecciones
Inscrito el 14/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 89609, Inscripción: 649
Publicado
el 21/06/2024 en MADRID. Boletín: 119 , Referencia: 281195.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Diogo Moraes Sunyer - Cnae:
- Actividades de consultoría informática
Seguros de vida
- Sic:
- Servicios relacionados con computación SC
Seguros de vida
- Objeto social:
- MECANIZACION Y EXPLOTACION ELECTRONICA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVAS DE EMPRESAS,COMPRENDIENDO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO,ANALISIS Y PROGRAMACION DE PROCESOS PARA SU TRATAMIENTO INFORMATICO.-
LA SOCIEDAD ESTA AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL RAMO DE VIDA ASI COMO EN LOS RAMOS NUMEROS DEL 1 AL 19 DE LA CLASIFICACION ESTABLECIDA EN LA DISPOSICION ADICIONAL 1 DE LA LEY 30/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Diogo Moraes Sunyer, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Diogo Moraes Sunyer.
Sectores que han consultado al ejecutivo Diogo Moraes Sunyer
Sectores
| 2008
(1)
|
Total
(1)
|
OTROS SECTORES | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Diogo Moraes Sunyer también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Diogo Moraes Sunyer Además, conozca si Diogo Moraes Sunyer tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Diogo Moraes Sunyer.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí