Eckart Roettger
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Eckart Roettger, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Eckart Roettger. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Eckart Roettger ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Eckart Roettger se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo, actividad SIC Maquinaria y equipo industrial y objeto social Compra, Venta, Distribucion y Comercializacion de Equipos Industriales Para Los Sectores Quimicos, Metalurgicos, Centrales Termicas, de Energias Renovables, Petroquimicos. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 13/06/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 113, Referencia 268353. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 06/06/2024, Tomo 1, Folio 1, Sección 8, Hoja 447466, Inscripción 8. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 07/07/2024. El tiempo máximo que Eckart Roettger ha permanecido en un cargo es 3 años, 4 meses y 3 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 9 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Eckart Roettger.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Eckart Roettger.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Eckart Roettger (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Eckart Roettger?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Eckart Roettger |
Tendrá la información más actualizada sobre
Eckart Roettger |
La información de Eckart Roettger contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Eckart Roettger.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Eckart Roettger
Resumen de actos BORME publicados
- 06/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Eckart Roettger:
Nombramientos
Inscrito el 06/06/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 447466, Inscripción: 8
Publicado
el 13/06/2024 en MADRID. Boletín: 113 , Referencia: 268353.
- 08/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Eckart Roettger:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 08/06/2022.
Tomo: 24857, Folio: 17, Sección: 8, Hoja Registral: 447466, Inscripción: 7
Publicado
el 15/06/2022 en MADRID. Boletín: 113 , Referencia: 279690.
- 07/12/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Eckart Roettger:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 07/12/2021.
Tomo: 24857, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 447466, Inscripción: 6
Publicado
el 15/12/2021 en MADRID. Boletín: 238 , Referencia: 539474.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Eckart Roettger - Cnae:
- Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Construcción de edificios residenciales
- Sic:
- Maquinaria y equipo industrial
- Objeto social:
- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LOS SECTORES QUIMICOS, METALURGICOS, CENTRALES TERMICAS, DE ENERGIAS RENOVABLES, PETROQUIMICOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Eckart Roettger, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Eckart Roettger.
Usuarios que consultaron Eckart Roettger también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Eckart Roettger tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Eckart Roettger.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí