Eloy Ureta Saorin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Eloy Ureta Saorin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Eloy Ureta Saorin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Eloy Ureta Saorin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Eloy Ureta Saorin se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC Propietarios-administradores de edificios de apartamentos y objeto social La Compra y Venta de Toda Clase de Fincas Rusticas, Promocion y Ejecucion de Toda Clase de Proyectos o Empresas Agricolas, Forestales o Ganaderas. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/01/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 6, Referencia 11726. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 02/01/2024, Tomo 26981, Folio 90, Sección 8, Hoja 320627, Inscripción 35. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 22/03/2021. El tiempo máximo que Eloy Ureta Saorin ha permanecido en un cargo es 32 años, 7 meses y 8 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 6 meses y 13 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Eloy Ureta Saorin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Eloy Ureta Saorin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Eloy Ureta Saorin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Eloy Ureta Saorin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Eloy Ureta Saorin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Eloy Ureta Saorin |
La información de Eloy Ureta Saorin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Eloy Ureta Saorin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Eloy Ureta Saorin
Resumen de actos BORME publicados
- 16/09/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Eloy Ureta Saorin:
Nombramientos
Inscrito el 16/09/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 7223, Inscripción: 1168
Publicado
el 23/09/2024 en GRANADA. Boletín: 183 , Referencia: 407109.
- 07/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Eloy Ureta Saorin:
Nombramientos
Inscrito el 07/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 7223, Inscripción: 1167
Publicado
el 13/08/2024 en GRANADA. Boletín: 155 , Referencia: 356598.
- 07/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Eloy Ureta Saorin:
Revocaciones
Inscrito el 07/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 7223, Inscripción: 1166
Publicado
el 13/08/2024 en GRANADA. Boletín: 155 , Referencia: 356597.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Eloy Ureta Saorin - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Otra intermediación monetaria
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
Financieras en general
- Objeto social:
- LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS, PROMOCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE PROYECTOS O EMPRESAS AGRICOLAS, FORESTALES O GANADERAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Eloy Ureta Saorin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Eloy Ureta Saorin.
Sectores que han consultado al ejecutivo Eloy Ureta Saorin
Sectores
| 2008
(1)
| 2013
(4)
|
Total
(5)
|
ABOGADOS |
0
| 2 | 2 |
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS | 1 | 2 | 3 |
Usuarios que consultaron Eloy Ureta Saorin también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Eloy Ureta Saorin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Eloy Ureta Saorin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí