Filomeno Mira Candel
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Filomeno Mira Candel, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Filomeno Mira Candel. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Filomeno Mira Candel ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Filomeno Mira Candel se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria, actividad SIC Fondos de pensiones, salud y bienestar. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/12/2013, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 245, Referencia 548680. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 16/12/2013, Tomo 20554, Folio 28, Sección 1, Hoja 1, Inscripción 299. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Modificaciones en marcas registradas, el 25/04/2022. El tiempo máximo que Filomeno Mira Candel ha permanecido en un cargo es 33 años, 2 meses y 10 dias. Además, se han publicado hasta 151 cargos en otras empresas bajo el nombre Filomeno Mira Candel.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Filomeno Mira Candel.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Filomeno Mira Candel (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Filomeno Mira Candel?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Filomeno Mira Candel |
Tendrá la información más actualizada sobre
Filomeno Mira Candel |
La información de Filomeno Mira Candel contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Filomeno Mira Candel.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Filomeno Mira Candel
Resumen de actos BORME publicados
- 23/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Filomeno Mira Candel:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 23/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 54933, Inscripción: 215
Publicado
el 30/08/2024 en MADRID. Boletín: 167 , Referencia: 377940.
- 23/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Filomeno Mira Candel:
Nombramientos
Inscrito el 23/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 54933, Inscripción: 215
Publicado
el 30/08/2024 en MADRID. Boletín: 167 , Referencia: 377940.
- 23/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Filomeno Mira Candel:
Nombramientos
Inscrito el 23/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 54933, Inscripción: 214
Publicado
el 30/08/2024 en MADRID. Boletín: 167 , Referencia: 377939.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Filomeno Mira Candel - Cnae:
- Seguros de vida
- Sic:
- Seguros de vida
- Objeto social:
- TIENE POR OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO LA PRÁCTICA DE LAS OPERACIONES DE SEGURO Y REASEGURO EN LOS RAMOS DE CRÉDITO Y DE CAUCIÓN, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACCESORIAS O RELACIONADAS CON ESTOS, EN CUANTO SEAN PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN DE SEGUROS. EL OBJETO SOCIAL PODRÁ DESARROLLARSE
TIENE POR OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO LA PRACTICA DE LAS OPERACIONES DE SEGUROY REASEGURO EN TODOS LOS RAMOS Y MODALIDADES DE COBERTURA DE RIESGOS EN LOS QUE ESTE AUTORIZADA PARA ACTUAR Y AQUELLAS OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ACCESORIAS O RELACIONADAS CON ELLOS EN CUANTO SEAN PERMITIDAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Filomeno Mira Candel, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Filomeno Mira Candel.
Sectores que han consultado al ejecutivo Filomeno Mira Candel
Sectores
| 2011
(2)
| 2012
(10)
|
Total
(12)
|
ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 10 | 12 |
Usuarios que consultaron Filomeno Mira Candel también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Filomeno Mira Candel Además, conozca si Filomeno Mira Candel tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Filomeno Mira Candel.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí