Francesc Ignasi Vila Duart
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francesc Ignasi Vila Duart, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francesc Ignasi Vila Duart. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francesc Ignasi Vila Duart ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francesc Ignasi Vila Duart se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades médicas y odontológicas, actividad SIC Servicios médicos SC y objeto social La Intermediacion de Los Servicios Medicos Y/o Sanitarios Realizados Mediante Los Facultativos Tecnicos Correspondientes. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 26/09/2011, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 183, Referencia 617851. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 26/09/2011. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 28/01/2022. El tiempo máximo que Francesc Ignasi Vila Duart ha permanecido en un cargo es 17 años, 2 meses y 10 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 17 años, 2 meses y 3 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Francesc Ignasi Vila Duart.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francesc Ignasi Vila Duart.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francesc Ignasi Vila Duart (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francesc Ignasi Vila Duart?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francesc Ignasi Vila Duart |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francesc Ignasi Vila Duart |
La información de Francesc Ignasi Vila Duart contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francesc Ignasi Vila Duart.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francesc Ignasi Vila Duart
Resumen de actos BORME publicados
- 22/05/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Francesc Ignasi Vila Duart:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 22/05/2019.
Publicado
el 22/05/2019 en BARCELONA., Referencia: 1218249.
- 26/09/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Francesc Ignasi Vila Duart:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 26/09/2011.
Publicado
el 26/09/2011 en BARCELONA. Boletín: 183 , Referencia: 617851.
Ejercicio 2010
presentado
en Agosto del 2011
- 22/12/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Francesc Ignasi Vila Duart:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 22/12/2010.
Publicado
el 22/12/2010 en BARCELONA. Boletín: 243 , Referencia: 1168514.
Ejercicio 2009
presentado
en Noviembre del 2010
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francesc Ignasi Vila Duart - Cnae:
- Actividades médicas y odontológicas
- Sic:
- Servicios médicos SC
- Objeto social:
- LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD, EXPLOTACION DE CENTROS MEDICOS Y DE SALUD, EXPLOTACION DE TIENDAS DE VENTA DE PRODUCTOS OPTICOS, COMERCIOMENOR DE APARATOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS DE JOYERIA BISUTERIA Y RELOJERIA
LA INTERMEDIACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y/O SANITARIOS REALIZADOS MEDIANTE LOS FACULTATIVOS TECNICOS CORRESPONDIENTES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francesc Ignasi Vila Duart, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francesc Ignasi Vila Duart.
Usuarios que consultaron Francesc Ignasi Vila Duart también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francesc Ignasi Vila Duart Además, conozca si Francesc Ignasi Vila Duart tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francesc Ignasi Vila Duart.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí