Francisco Estalella Asensi
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Estalella Asensi, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Estalella Asensi. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Estalella Asensi ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Estalella Asensi se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado mancomunado en una empresa situada en Navarra. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de vehículos de motor, actividad SIC EQUIPO DE TRANSPORTE SC y objeto social Fabricacion, Comercializacion, Importacion y Exportacion de Vehiculos Automoviles, Sus Partes, y Otros.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 16/01/2024, en el Registro Mercantil de Navarra, Boletín 11, Referencia 23579. Este cambio ha sido Reelecciones, inscrito el 09/01/2024, Tomo 343, Folio 67, Sección 8, Hoja 7520, Inscripción 172. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 19/08/2024. El tiempo máximo que Francisco Estalella Asensi ha permanecido en un cargo es 33 años, 3 meses y 3 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 2 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Estalella Asensi.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Estalella Asensi.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Estalella Asensi (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Estalella Asensi?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Estalella Asensi |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Estalella Asensi |
La información de Francisco Estalella Asensi contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Estalella Asensi.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Estalella Asensi
Resumen de actos BORME publicados
- 21/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Estalella Asensi:
Revocaciones
Inscrito el 21/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 56855, Inscripción: 740
Publicado
el 29/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 166 , Referencia: 375040.
- 21/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Estalella Asensi:
Nombramientos
Inscrito el 21/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 56855, Inscripción: 739
Publicado
el 29/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 166 , Referencia: 375039.
- 21/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Estalella Asensi:
Nombramientos
Inscrito el 21/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 56855, Inscripción: 738
Publicado
el 29/08/2024 en BARCELONA. Boletín: 166 , Referencia: 375038.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Estalella Asensi - Cnae:
- Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
Fabricación de vehículos de motor
- Sic:
- Motocicletas
EQUIPO DE TRANSPORTE SC
- Objeto social:
- LA ACTIVIDAD DE VENTA DE (I) VEHICULOS DE MOTOR NUEVOS(II) VEHICULOS DE MOTOR USADOS(III) RECAMBIOS Y/O ACCESORIOS DE VEHICULOS DE MOTOR(IV) PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES RELACIONADOS CON VEHICULOS DE MOTOR
FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES, SUS PARTES, Y OTROS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Estalella Asensi, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Estalella Asensi.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Estalella Asensi
Sectores
| 2007
(1)
| 2009
(1)
|
Total
(2)
|
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Estalella Asensi también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Francisco Estalella Asensi tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Estalella Asensi.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí