Francisco Izquierdo Mudarra
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Izquierdo Mudarra, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Izquierdo Mudarra. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Izquierdo Mudarra ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Izquierdo Mudarra se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Jaen. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Establecimientos de bebidas, actividad SIC BARES Y CAFETERÍAS y objeto social La Explotación de Bares, Cafeterías, Restaurantes, Pubs, Hoteles, Apartahoteles, Hostales, Establecimientos de Turismo Rural y, en General, Todo Tipode Negocios de Hostelería y Restauración. la Enseñanza no Reglada de Todasaquellas Materias Necesarias Para el Ejercicio de Las Actividades Comprend. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 21/06/2019, en el Registro Mercantil de Jaen, Boletín 0, Referencia 1245954. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 21/06/2019. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 16/10/2017. El tiempo máximo que Francisco Izquierdo Mudarra ha permanecido en un cargo es 24 años, 3 meses y 28 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 13 años, 9 meses y 12 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Francisco Izquierdo Mudarra.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Izquierdo Mudarra.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Izquierdo Mudarra (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Izquierdo Mudarra?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Izquierdo Mudarra |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Izquierdo Mudarra |
La información de Francisco Izquierdo Mudarra contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Izquierdo Mudarra.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Izquierdo Mudarra
Resumen de actos BORME publicados
- 21/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Izquierdo Mudarra:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 21/06/2019.
Publicado
el 21/06/2019 en JAEN., Referencia: 1245954.
- 22/06/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Izquierdo Mudarra:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 22/06/2018.
Publicado
el 22/06/2018 en JAEN., Referencia: 1083070.
- 07/10/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Izquierdo Mudarra:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 07/10/2015.
Tomo: 477, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 18292, Inscripción: 1/A
Publicado
el 15/10/2015 en JAEN. Boletín: 197 , Referencia: 413697.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Izquierdo Mudarra - Cnae:
- Establecimientos de bebidas
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- BARES Y CAFETERÍAS
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA EXPLOTACIÓN DE BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, PUBS, HOTELES, APARTAHOTELES, HOSTALES, ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL Y, EN GENERAL, TODO TIPODE NEGOCIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. LA ENSEÑANZA NO REGLADA DE TODASAQUELLAS MATERIAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES COMPREND
COMPRA. VENTA. CONSTRUCCION O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES O PANES DE INMUEBLES EXCEPTO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FISCAL. CONTABLE Y LABORAL. CONFECCION EN SERIE DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR. COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PAN, PASTELER
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Izquierdo Mudarra, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Izquierdo Mudarra.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Izquierdo Mudarra
Sectores
| 2010
(1)
| 2011
(1)
|
Total
(2)
|
ADMINISTRACION PUBLICA |
0
| 1 | 1 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Francisco Izquierdo Mudarra Además, conozca si Francisco Izquierdo Mudarra tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Izquierdo Mudarra.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí