Francisco Javier Blesa Gutierrez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Blesa Gutierrez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Blesa Gutierrez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Blesa Gutierrez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Blesa Gutierrez se ha publicado el cargo de administrador. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p., actividad SIC Productos metálicos SC y objeto social Prestacion de Servicios de Pintura,albañileria,lampisteria,fontaneria y Electricidad.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 18/03/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1706092. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/03/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 02/10/2022. El tiempo de permanencia en un cargo es de 30 años, 10 meses y 18 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Blesa Gutierrez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Blesa Gutierrez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Blesa Gutierrez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Blesa Gutierrez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Blesa Gutierrez |
La información de Francisco Javier Blesa Gutierrez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Blesa Gutierrez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Blesa Gutierrez
Resumen de actos BORME publicados
- 18/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Blesa Gutierrez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/03/2022.
Publicado
el 18/03/2022 en BARCELONA., Referencia: 1706092.
- 23/09/1994
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Blesa Gutierrez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 23/09/1994.
Publicado
el 23/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 183 , Referencia: 192001.
Ejercicio 1993
presentado
en Agosto del 1994
- 11/11/1993
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Blesa Gutierrez:
Constitución
Inscrito el 11/11/1993.
Tomo: 26294, Folio: 41, Sección: 8, Hoja Registral: 101693, Inscripción: 1
Publicado
el 30/11/1993 en BARCELONA. Boletín: 229 , Referencia: 376169.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Blesa Gutierrez - Cnae:
- Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
- Sic:
- Productos metálicos SC
- Objeto social:
- PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTURA,ALBAÑILERIA,LAMPISTERIA,FONTANERIA Y ELECTRICIDAD.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Blesa Gutierrez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Blesa Gutierrez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Javier Blesa Gutierrez
Sectores
| 2006
(1)
|
Total
(1)
|
ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Javier Blesa Gutierrez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Javier Blesa Gutierrez Además, conozca si Francisco Javier Blesa Gutierrez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Blesa Gutierrez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí