Francisco Javier Buch Sole
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Buch Sole, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Buch Sole. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Buch Sole ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Buch Sole se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social Adquisicion de Terrenos,solares y Fincas Rusticas Para su Edificacion,parcelacion,urbanizacion y Veta de Las Realizadas, Por Partes o Por Pisos,bien Para Vivienda o Para Locales de Negocio,etc.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 01/04/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 2107062. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 01/04/2022. El tiempo máximo que Francisco Javier Buch Sole ha permanecido en un cargo es 29 años, 2 meses y 28 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 4 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Javier Buch Sole.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Buch Sole.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Buch Sole (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Buch Sole?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Buch Sole |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Buch Sole |
La información de Francisco Javier Buch Sole contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Buch Sole.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Buch Sole
Resumen de actos BORME publicados
- 10/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Buch Sole:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 10/06/2022.
Publicado
el 10/06/2022 en SANTA CRUZ DE LA PALMA., Referencia: 1702188.
- 01/04/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Buch Sole:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 01/04/2022.
Publicado
el 01/04/2022 en BARCELONA., Referencia: 2107062.
- 24/10/1996
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Buch Sole:
Nombramientos
Inscrito el 24/10/1996.
Tomo: 26209, Folio: 43, Sección: 8, Hoja Registral: 99845, Inscripción: 5
Publicado
el 18/11/1996 en BARCELONA. Boletín: 222 , Referencia: 343997.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Buch Sole - Cnae:
- Hoteles y alojamientos similares
- Sic:
- Pensiones y casas de huéspedes
- Objeto social:
- LA COMPRAVENTA,ADMTCION.,EXPLOTACION,GESTION Y ASESORAMIENTO DE HOTELES Y RESTAURANTES,TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HOSTELERIA EN GENERAL,ASI COMO LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O CONEXAS.
ADQUISICION, ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION, INSTALACION Y EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Buch Sole, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Buch Sole.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Javier Buch Sole
Sectores
| 2018
(1)
| 2022
(1)
|
Total
(2)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS |
0
| 1 | 1 |
ENERGIA | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Francisco Javier Buch Sole Además, conozca si Francisco Javier Buch Sole tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Buch Sole.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí