Francisco Javier Marcos Crespo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Marcos Crespo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Marcos Crespo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Marcos Crespo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Marcos Crespo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Soria. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/08/2024, en el Registro Mercantil de Soria, Boletín 159, Referencia 365037. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 12/08/2024, Sección 8, Hoja 4758, Inscripción 1. El tiempo máximo que Francisco Javier Marcos Crespo ha permanecido en un cargo es 12 años, 7 meses y 12 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 mes y 16 dias. Además, se han publicado hasta 7 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Javier Marcos Crespo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Marcos Crespo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Marcos Crespo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Marcos Crespo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Marcos Crespo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Marcos Crespo |
La información de Francisco Javier Marcos Crespo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Marcos Crespo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Marcos Crespo
Resumen de actos BORME publicados
- 12/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Marcos Crespo:
Constitución
Inscrito el 12/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 4758, Inscripción: 1
Publicado
el 20/08/2024 en SORIA. Boletín: 159 , Referencia: 365037.
- 12/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Marcos Crespo:
Nombramientos
Inscrito el 12/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 4758, Inscripción: 1
Publicado
el 20/08/2024 en SORIA. Boletín: 159 , Referencia: 365037.
- 13/08/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Marcos Crespo:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 13/08/2019.
Tomo: 157, Libro: 106, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 2638, Inscripción: 3
Publicado
el 21/08/2019 en SORIA. Boletín: 159 , Referencia: 364127.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Marcos Crespo - Cnae:
- Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
- Sic:
- COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC
- Objeto social:
- DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA HOSTELERIA Y CON EL SECTOR SERVICIOS EN GENERAL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Marcos Crespo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Marcos Crespo.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Javier Marcos Crespo
Sectores
| 2010
(1)
|
Total
(1)
|
ABOGADOS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Javier Marcos Crespo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Javier Marcos Crespo Además, conozca si Francisco Javier Marcos Crespo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Marcos Crespo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí