Francisco Javier Muñoz Cuenca
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Javier Muñoz Cuenca, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Javier Muñoz Cuenca. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Javier Muñoz Cuenca ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Javier Muñoz Cuenca se ha publicado el cargo de apoderado en una empresa situada en Segovia. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social La Realizacion de Todo Genero de Actos, Actividades y Contratos Relacionados Con el Asesoramiento Juridico, Fiscal y Laboral en Toda Clase de Asuntos, Tramitaciones Administrativas, Gestion de Empresas, Seguros Sociales, y Contabilidad. la Elaboracion y Venta de Informes Economicos, e Informes y. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 04/05/2022, en el Registro Mercantil de Segovia, Boletín 0, Referencia 2256552. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 04/05/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 11/04/2022. El tiempo de permanencia en un cargo es de 17 años y 23 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Javier Muñoz Cuenca.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Javier Muñoz Cuenca (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Javier Muñoz Cuenca?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Javier Muñoz Cuenca |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Javier Muñoz Cuenca |
La información de Francisco Javier Muñoz Cuenca contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Javier Muñoz Cuenca.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Javier Muñoz Cuenca
Resumen de actos BORME publicados
- 04/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Muñoz Cuenca:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 04/05/2022.
Publicado
el 04/05/2022 en SEGOVIA., Referencia: 2256552.
- 10/02/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Muñoz Cuenca:
Crédito Incobrable
Inscrito el 10/02/2012.
Tomo: 213, Folio: 113, Sección: 8, Hoja Registral: 4731, Inscripción: B
Publicado
el 22/02/2012 en SEGOVIA. Boletín: 37 , Referencia: 88124.
- 02/02/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Javier Muñoz Cuenca:
Crédito Incobrable
Inscrito el 02/02/2012.
Tomo: 213, Folio: 113, Sección: 8, Hoja Registral: 4731, Inscripción: A
Publicado
el 14/02/2012 en SEGOVIA. Boletín: 31 , Referencia: 74116.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Javier Muñoz Cuenca - Cnae:
- Construcción de edificios
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- LA REALIZACION DE TODO GENERO DE ACTOS, ACTIVIDADES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL ASESORAMIENTO JURIDICO, FISCAL Y LABORAL EN TODA CLASE DE ASUNTOS, TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS, GESTION DE EMPRESAS, SEGUROS SOCIALES, Y CONTABILIDAD. LA ELABORACION Y VENTA DE INFORMES ECONOMICOS, E INFORMES Y
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Javier Muñoz Cuenca, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Javier Muñoz Cuenca.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Javier Muñoz Cuenca
Sectores
| 2013
(1)
| 2015
(1)
|
Total
(2)
|
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS |
0
| 1 | 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Javier Muñoz Cuenca también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Javier Muñoz Cuenca Además, conozca si Francisco Javier Muñoz Cuenca tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Javier Muñoz Cuenca.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí