Francisco Jose Fernandez Quesada
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Jose Fernandez Quesada, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Jose Fernandez Quesada. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Jose Fernandez Quesada ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Jose Fernandez Quesada se ha publicado el cargo de apoderado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Distribución de energía eléctrica, actividad SIC PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS y objeto social Desarrollo de Actividades de Transporte y Distribucion de Energia Electrica. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 28/08/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 165, Referencia 374397. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 21/08/2024, Sección 8, Hoja 272592, Inscripción 155. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 20/09/2024. El tiempo de permanencia en un cargo es de 21 años, 9 meses y 4 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Jose Fernandez Quesada.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Jose Fernandez Quesada (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Jose Fernandez Quesada?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Jose Fernandez Quesada |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Jose Fernandez Quesada |
La información de Francisco Jose Fernandez Quesada contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Jose Fernandez Quesada.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Jose Fernandez Quesada
Resumen de actos BORME publicados
- 21/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Jose Fernandez Quesada:
Nombramientos
Inscrito el 21/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 272592, Inscripción: 155
Publicado
el 28/08/2024 en MADRID. Boletín: 165 , Referencia: 374397.
- 08/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Jose Fernandez Quesada:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 08/05/2024.
Tomo: 36900, Folio: 197, Sección: 8, Hoja Registral: 272592, Inscripción: 154
Publicado
el 20/05/2024 en MADRID. Boletín: 95 , Referencia: 229693.
- 08/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Jose Fernandez Quesada:
Nombramientos
Inscrito el 08/05/2024.
Tomo: 36900, Folio: 197, Sección: 8, Hoja Registral: 272592, Inscripción: 154
Publicado
el 20/05/2024 en MADRID. Boletín: 95 , Referencia: 229693.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Jose Fernandez Quesada - Cnae:
- Distribución de energía eléctrica
- Sic:
- PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS
- Objeto social:
- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Jose Fernandez Quesada, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Jose Fernandez Quesada.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Jose Fernandez Quesada
Sectores
| 2024
(2)
|
Total
(2)
|
ABOGADOS | 1 | 1 |
OTROS SECTORES | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Jose Fernandez Quesada también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Jose Fernandez Quesada Además, conozca si Francisco Jose Fernandez Quesada tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Jose Fernandez Quesada.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí