Francisco Martinez Sanz
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Martinez Sanz, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Martinez Sanz. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Martinez Sanz ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Martinez Sanz se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Valladolid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Silvicultura y otras explotaciones forestales, actividad SIC Plantaciones forestales y objeto social F) Recogida, Tratamiento, Clasificación y Venta de Biomasa. j) Restauración y Recomposición Del Paisaje, Actividades de Jardinería en General, en su Más Amplio Sentido, y Mantenimiento de Jardines. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 21/08/2024, en el Registro Mercantil de Valladolid, Boletín 160, Referencia 366458. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 13/08/2024, Sección 8, Hoja 21815, Inscripción 18. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 25/09/2024. El tiempo máximo que Francisco Martinez Sanz ha permanecido en un cargo es 32 años, 8 meses y 18 dias. Además, se han publicado hasta 29 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Martinez Sanz.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Martinez Sanz.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Martinez Sanz (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Martinez Sanz?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Martinez Sanz |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Martinez Sanz |
La información de Francisco Martinez Sanz contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Martinez Sanz.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Martinez Sanz
Resumen de actos BORME publicados
- 13/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Martinez Sanz:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 13/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 21815, Inscripción: 18
Publicado
el 21/08/2024 en VALLADOLID. Boletín: 160 , Referencia: 366458.
- 13/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Martinez Sanz:
Nombramientos
Inscrito el 13/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 21815, Inscripción: 18
Publicado
el 21/08/2024 en VALLADOLID. Boletín: 160 , Referencia: 366458.
- 24/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Martinez Sanz:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 24/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 21815, Inscripción: 17
Publicado
el 01/07/2024 en VALLADOLID. Boletín: 125 , Referencia: 295078.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Martinez Sanz - Cnae:
- Actividades jurídicas
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
- Sic:
- Servicios legales
Financieras en general
- Objeto social:
- PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA E INFORMATICA POR MEDIO DE TITULADOS OFICIALES.
LA REALIZACION DE TODO TIPO DE INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES, VALORACIONES DE DATOS, TASACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; VALORACIONES RELATIVAS A TRABAJOS DE CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, REPARACION Y REFORMAS DE TODO TIPO EN INMUEBLES, VEHICULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES; Y TODAS AQUELLAS MATER
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Martinez Sanz, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Martinez Sanz.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Martinez Sanz
Sectores
| 2004
(1)
| 2005
(1)
|
Total
(2)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
0
| 1 | 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Martinez Sanz también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Martinez Sanz Además, conozca si Francisco Martinez Sanz tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Martinez Sanz.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí