Francisco Quiles Asensi
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Quiles Asensi, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Quiles Asensi. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Quiles Asensi ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Quiles Asensi se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Valencia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 27/02/2024, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 41, Referencia 101441. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 20/02/2024, Tomo 11517, Libro 8795, Folio 51, Sección 8, Hoja 216311, Inscripción 1. El tiempo máximo que Francisco Quiles Asensi ha permanecido en un cargo es 1 año, 5 meses y 4 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Quiles Asensi.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Quiles Asensi.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Quiles Asensi (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Quiles Asensi?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Quiles Asensi |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Quiles Asensi |
La información de Francisco Quiles Asensi contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Quiles Asensi.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Quiles Asensi
Resumen de actos BORME publicados
- 20/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Quiles Asensi:
Constitución
Inscrito el 20/02/2024.
Tomo: 11517, Libro: 8795, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 216311, Inscripción: 1
Publicado
el 27/02/2024 en VALENCIA. Boletín: 41 , Referencia: 101441.
- 20/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Quiles Asensi:
Nombramientos
Inscrito el 20/02/2024.
Tomo: 11517, Libro: 8795, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 216311, Inscripción: 1
Publicado
el 27/02/2024 en VALENCIA. Boletín: 41 , Referencia: 101441.
- 11/01/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Quiles Asensi:
Revocaciones
Inscrito el 11/01/2024.
Tomo: 11346, Libro: 8624, Folio: 170, Sección: 8, Hoja Registral: 27577, Inscripción: 35
Publicado
el 18/01/2024 en VALENCIA. Boletín: 13 , Referencia: 29658.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Quiles Asensi - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Promoción inmobiliaria
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER INMOBILIARIO, EN ESPECIAL, LAS RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN, TENENCIA, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN, PROMOCIÓN, REHABILITACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR CUALQUIER TITULO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE TODA CLASE DE
LA COMPRA VENTA Y URBANIZACION DE TERRENOS, SANEAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS MISMOS, CONSTRUCCION, PROMOCION Y VENTA DE VILLAS, PISCINAS, DEPOSITOS, BUNGALOWS, APARTAMENTOS, ESTUDIOS, DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS Y LOCALES, A
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Quiles Asensi, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Quiles Asensi.
Usuarios que consultaron Francisco Quiles Asensi también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Francisco Quiles Asensi tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Quiles Asensi.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí