Francisco Vega Aranda
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Vega Aranda, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Vega Aranda. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Vega Aranda ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Vega Aranda se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Redaccion y Direccion de Cualquier Proyecto Tecnico de Obras e Industrias, Asi Como la Contratacion o Ejecucion de Obras, Asesoramiento Tecnico a Sociedades Cooperativas de Viviendas, Compraventa de Solares y Fincas.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/07/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1892634. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 11/07/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/03/2012. El tiempo máximo que Francisco Vega Aranda ha permanecido en un cargo es 32 años y 28 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 30 años, 7 meses y 15 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Francisco Vega Aranda.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Vega Aranda.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Vega Aranda (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Vega Aranda?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Vega Aranda |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Vega Aranda |
La información de Francisco Vega Aranda contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Vega Aranda.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Vega Aranda
Resumen de actos BORME publicados
- 11/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vega Aranda:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 11/07/2022.
Publicado
el 11/07/2022 en MADRID., Referencia: 1892634.
- 24/07/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vega Aranda:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 24/07/2020.
Publicado
el 24/07/2020 en MADRID., Referencia: 1388842.
- 02/09/1994
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vega Aranda:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 02/09/1994.
Publicado
el 02/09/1994 en MADRID. Boletín: 169 , Referencia: 104469.
Ejercicio 1993
presentado
en Agosto del 1994
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Vega Aranda - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
Agentes de la propiedad inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
- Objeto social:
- LA REDACCION Y DIRECCION DE CUALQUIER PROYECTO TECNICO DE OBRAS E INDUSTRIAS, ASI COMO LA CONTRATACION O EJECUCION DE OBRAS, ASESORAMIENTO TECNICO A SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDAS, COMPRAVENTA DE SOLARES Y FINCAS.
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y NAVES, COMERCIALIZACION Y VENTA DE LAS MISMAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Vega Aranda, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Vega Aranda.
Usuarios que consultaron Francisco Vega Aranda también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Vega Aranda Además, conozca si Francisco Vega Aranda tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Vega Aranda.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí