Francisco Vicente Velasco Perera
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Francisco Vicente Velasco Perera, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Francisco Vicente Velasco Perera. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Francisco Vicente Velasco Perera ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Francisco Vicente Velasco Perera se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Asturias. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros, actividad SIC Automóviles y otros vehículos de motor y objeto social La Compraventa de Toda Clase de Vehiculos a Motor, Tanto Nuevos Como Usados, y Tanto Nacionales Como de Importacion, Sus Repuestos y Accesorios, y Sumantenimiento. Conservacion y Reparacion. Asi Como la Compraventa dq Piezas de Recambio Para Automoviles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 04/03/2022, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 0, Referencia 2329313. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 04/03/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 27/01/2014. El tiempo máximo que Francisco Vicente Velasco Perera ha permanecido en un cargo es 19 años, 10 meses y 7 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Francisco Vicente Velasco Perera.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Francisco Vicente Velasco Perera.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Francisco Vicente Velasco Perera (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Francisco Vicente Velasco Perera?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Francisco Vicente Velasco Perera |
Tendrá la información más actualizada sobre
Francisco Vicente Velasco Perera |
La información de Francisco Vicente Velasco Perera contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Francisco Vicente Velasco Perera.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Francisco Vicente Velasco Perera
Resumen de actos BORME publicados
- 25/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vicente Velasco Perera:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 25/07/2022.
Publicado
el 25/07/2022 en ASTURIAS., Referencia: 1969535.
- 04/03/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vicente Velasco Perera:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 04/03/2022.
Publicado
el 04/03/2022 en ASTURIAS., Referencia: 2329313.
- 09/03/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Francisco Vicente Velasco Perera:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 09/03/2010.
Tomo: 3319, Folio: 148, Sección: 8, Hoja Registral: 31981, Inscripción: A
Publicado
el 22/03/2010 en ASTURIAS. Boletín: 54 , Referencia: 115841.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Francisco Vicente Velasco Perera - Cnae:
- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
Automóviles y otros vehículos de motor
- Objeto social:
- LA REALIZACION DE INVERSIONES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MEDIANTE CUALQUIER TITULO DE ADQUISICION, Y LA EXPLOTACION DE TALES BIENES PARA LA OBTENCION DERENTA POR CUALQUIER CLASE DE CONTRATO, ASI COMO LA EXPLOTACION EN GENERAL DE INMUEBLES DIRECTAMENTE, CUALQUIER GENERO DE CESIÓN EN VENTA O
LA COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE VEHICULOS A MOTOR, TANTO NUEVOS COMO USADOS, Y TANTO NACIONALES COMO DE IMPORTACION, SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS, Y SUMANTENIMIENTO. CONSERVACION Y REPARACION. ASI COMO LA COMPRAVENTA DQ PIEZAS DE RECAMBIO PARA AUTOMOVILES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Francisco Vicente Velasco Perera, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Francisco Vicente Velasco Perera.
Sectores que han consultado al ejecutivo Francisco Vicente Velasco Perera
Sectores
| 2006
(1)
|
Total
(1)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Francisco Vicente Velasco Perera también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Francisco Vicente Velasco Perera Además, conozca si Francisco Vicente Velasco Perera tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Francisco Vicente Velasco Perera.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí