Freya Maria Wallenta
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Freya Maria Wallenta, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Freya Maria Wallenta. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Freya Maria Wallenta ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Freya Maria Wallenta se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado mancomunado en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/03/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 46, Referencia 113253. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 27/02/2024, Tomo 29718, Folio 48, Sección 8, Hoja 534667, Inscripción 13. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 15/10/2022. El tiempo máximo que Freya Maria Wallenta ha permanecido en un cargo es 2 años, 5 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 2 meses y 18 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Freya Maria Wallenta.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Freya Maria Wallenta.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Freya Maria Wallenta (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Freya Maria Wallenta?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Freya Maria Wallenta |
Tendrá la información más actualizada sobre
Freya Maria Wallenta |
La información de Freya Maria Wallenta contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Freya Maria Wallenta.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Freya Maria Wallenta
Resumen de actos BORME publicados
- 27/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Freya Maria Wallenta:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 27/02/2024.
Tomo: 29718, Folio: 48, Sección: 8, Hoja Registral: 534667, Inscripción: 13
Publicado
el 05/03/2024 en MADRID. Boletín: 46 , Referencia: 113253.
- 27/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Freya Maria Wallenta:
Nombramientos
Inscrito el 27/02/2024.
Tomo: 29718, Folio: 48, Sección: 8, Hoja Registral: 534667, Inscripción: 13
Publicado
el 05/03/2024 en MADRID. Boletín: 46 , Referencia: 113253.
- 21/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Freya Maria Wallenta:
Nombramientos
Inscrito el 21/07/2023.
Tomo: 29718, Folio: 48, Sección: 8, Hoja Registral: 534667, Inscripción: 12
Publicado
el 28/07/2023 en MADRID. Boletín: 143 , Referencia: 342035.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Freya Maria Wallenta - Cnae:
- Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
- Sic:
- MERCANCIAS VARIAS NO PERECEDERAS SC
- Objeto social:
- LA COMPRA. VENTA E INTERMEDIACION, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. EN EL SECTOR DE INSTALACIONES DE REDES Y SISTEMAS DE ILUMINACION. CLIMATIZACION Y VENTILACION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Freya Maria Wallenta, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Freya Maria Wallenta.
Usuarios que consultaron Freya Maria Wallenta también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Freya Maria Wallenta tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Freya Maria Wallenta.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí