Georges Silva Martins
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Georges Silva Martins, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Georges Silva Martins. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Georges Silva Martins ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Georges Silva Martins se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Alicante. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico, actividad SIC PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC y objeto social La Exportacion, Importacion, Almacenaje, Suministro, Distribucion y Comercializacion de Tejidos al Por Mayor y Por Menor. la Compra, Venta, Distribucion y Almacenaje de Artículos de Piel y Viaje, Ropa Deportiva, Prendas Textiles, Calzados, Bolsos y Complementos de Dichos Artículos. la Redac. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 03/05/2021, en el Registro Mercantil de Alicante, Boletín 0, Referencia 1532472. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 03/05/2021. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 18/09/2020. El tiempo máximo que Georges Silva Martins ha permanecido en un cargo es 21 años, 1 mes y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 meses y 20 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Georges Silva Martins.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Georges Silva Martins.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Georges Silva Martins (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Georges Silva Martins?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Georges Silva Martins |
Tendrá la información más actualizada sobre
Georges Silva Martins |
La información de Georges Silva Martins contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Georges Silva Martins.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Georges Silva Martins
Resumen de actos BORME publicados
- 03/05/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Georges Silva Martins:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 03/05/2021.
Publicado
el 03/05/2021 en ALICANTE., Referencia: 1532472.
- 10/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Georges Silva Martins:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 10/09/2020.
Tomo: 2857, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 87933, Inscripción: 4/H
Publicado
el 18/09/2020 en ALICANTE. Boletín: 182 , Referencia: 313709.
- 21/12/2009
Acto inscrito por empresa relacionada con Georges Silva Martins:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 21/12/2009.
Publicado
el 21/12/2009 en ALICANTE. Boletín: 242 , Referencia: 1029798.
Ejercicio 2007
presentado
en Diciembre del 2009
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Georges Silva Martins - Cnae:
- Fabricación de artículos de deporte
Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
- Sic:
- Artículos para deportes
PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
- Objeto social:
- LA FABRICACION Y COMPRA-VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE DEPORTE
LA EXPORTACION, IMPORTACION, ALMACENAJE, SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TEJIDOS AL POR MAYOR Y POR MENOR. LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE DE ARTÍCULOS DE PIEL Y VIAJE, ROPA DEPORTIVA, PRENDAS TEXTILES, CALZADOS, BOLSOS Y COMPLEMENTOS DE DICHOS ARTÍCULOS. LA REDAC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Georges Silva Martins, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Georges Silva Martins.
Usuarios que consultaron Georges Silva Martins también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Georges Silva Martins Además, conozca si Georges Silva Martins tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Georges Silva Martins.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí