Guillermo Comenge Valencia
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Guillermo Comenge Valencia, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Guillermo Comenge Valencia. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Guillermo Comenge Valencia ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Guillermo Comenge Valencia se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC Propietarios-administradores de edificios de apartamentos y objeto social La Compra, Suscripcion, Tenencia, Permuta y Venta de Valores o Participaciones Que Representen la Participacion en Los Fondos Propios de Otras Entidades Nacionales o Extranjeras,. la Adquisicion, Arrendamiento o Cesión, Explotacion, Utilizacion, Transmision en Cualquier Forma Legal Del Cualquier Bien Inmueble Tanto Rustico Comourbano. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 21/02/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 37, Referencia 90117. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 14/02/2024, Tomo 7916, Folio 16, Sección 8, Hoja 127905, Inscripción 19. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/10/2023. El tiempo máximo que Guillermo Comenge Valencia ha permanecido en un cargo es 4 años, 10 meses y 19 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 meses y 15 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Guillermo Comenge Valencia.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Guillermo Comenge Valencia.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Guillermo Comenge Valencia (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Guillermo Comenge Valencia?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Guillermo Comenge Valencia |
Tendrá la información más actualizada sobre
Guillermo Comenge Valencia |
La información de Guillermo Comenge Valencia contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Guillermo Comenge Valencia.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Guillermo Comenge Valencia
Resumen de actos BORME publicados
- 14/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Guillermo Comenge Valencia:
Nombramientos
Inscrito el 14/02/2024.
Tomo: 7916, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 127905, Inscripción: 19
Publicado
el 21/02/2024 en MADRID. Boletín: 37 , Referencia: 90117.
- 21/03/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Guillermo Comenge Valencia:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 21/03/2012.
Tomo: 7916, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 127905, Inscripción: 18
Publicado
el 02/04/2012 en MADRID. Boletín: 64 , Referencia: 150331.
- 21/03/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Guillermo Comenge Valencia:
Nombramientos
Inscrito el 21/03/2012.
Tomo: 7916, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 127905, Inscripción: 18
Publicado
el 02/04/2012 en MADRID. Boletín: 64 , Referencia: 150331.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Guillermo Comenge Valencia - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
Financieras en general
- Objeto social:
- LA COMPRA, SUSCRIPCION, TENENCIA, PERMUTA Y VENTA DE VALORES O PARTICIPACIONES QUE REPRESENTEN LA PARTICIPACION EN LOS FONDOS PROPIOS DE OTRAS ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS,. LA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO O CESIÓN, EXPLOTACION, UTILIZACION, TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA LEGAL DEL CUALQUIER BIEN INMUEBLE TANTO RUSTICO COMOURBANO
LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE Y ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Guillermo Comenge Valencia, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Guillermo Comenge Valencia.
Usuarios que consultaron Guillermo Comenge Valencia también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Guillermo Comenge Valencia tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Guillermo Comenge Valencia.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí