Hector Moran Olvera
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Hector Moran Olvera, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Hector Moran Olvera. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Hector Moran Olvera ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Hector Moran Olvera se han publicado, entre otros, el cargo de representante en una empresa situada en La Rioja. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Hoteles y alojamientos similares, actividad SIC Pensiones y casas de huéspedes y objeto social Gestionar Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Balneario y Termales, la Realizacion de Estudios de Mercado de Viabilidad de Empresas, Asi Como la Comercializacion de Bienes Inmuebles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 02/04/2024, en el Registro Mercantil de La Rioja, Boletín 64, Referencia 158506. Este cambio ha sido Modificaciones estatutarias, inscrito el 24/03/2024, Tomo 747, Folio 138, Sección 8, Hoja 7453, Inscripción 39. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 10/07/2024. El tiempo máximo que Hector Moran Olvera ha permanecido en un cargo es 14 años, 7 meses y 28 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 mes y 25 dias. Además, se han publicado hasta 15 cargos en otras empresas bajo el nombre Hector Moran Olvera.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Hector Moran Olvera.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Hector Moran Olvera (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Hector Moran Olvera?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Hector Moran Olvera |
Tendrá la información más actualizada sobre
Hector Moran Olvera |
La información de Hector Moran Olvera contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Hector Moran Olvera.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Hector Moran Olvera
Resumen de actos BORME publicados
- 29/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hector Moran Olvera:
Nombramientos
Inscrito el 29/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 3433, Inscripción: 335
Publicado
el 05/08/2024 en NAVARRA. Boletín: 149 , Referencia: 345754.
- 29/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hector Moran Olvera:
Revocaciones
Inscrito el 29/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 3433, Inscripción: 334
Publicado
el 05/08/2024 en NAVARRA. Boletín: 149 , Referencia: 345753.
- 29/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Hector Moran Olvera:
Nombramientos
Inscrito el 29/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 3433, Inscripción: 333
Publicado
el 05/08/2024 en NAVARRA. Boletín: 149 , Referencia: 345752.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Hector Moran Olvera - Cnae:
- Actividades de las sociedades holding
Distribución de energía eléctrica
- Sic:
- Compañía holding
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELÉCTRICOS
- Objeto social:
- REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES,OPERACIONES,ACTOS,CONTRATOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL NEGOCIO DE BANCA EN GENERAL O QUE CON EL SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y QUE ESTEN PERMITIDAS POR LA LEGISLACION VIGEN. ETC
PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CUALQUIER SISTEMA APTO PARA PRODUCIRLA,ASI COMO LA PRESTACION A TERCEROS O A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,PROYECTO,EXPLOTACION,GESTIO . LA COMPRA DE VALORES O PARTICIPACIONES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL, ASI COMO LA GESTION Y ADMINISTRACION DE DICHOS VALORES Y LA COLOCACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LOS MISMOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Hector Moran Olvera, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Hector Moran Olvera.
Sectores que han consultado al ejecutivo Hector Moran Olvera
Sectores
| 2010
(1)
| 2011
(2)
|
Total
(3)
|
ABOGADOS |
0
| 2 | 2 |
PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Hector Moran Olvera también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Hector Moran Olvera Además, conozca si Hector Moran Olvera tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Hector Moran Olvera.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí